Sei sulla pagina 1di 14

Schemi

di
moltiplicazione
…e qualche trucchetto per le
tabelline

A cura di Maria Giovanna


Melis
Indice
…con le dita Schemi Nepero :
Moltiplicazione Moltiplicazione
ad una cifra a più cifre

a gelosia
a castelluccio
Egizi
All’indietro
del contadino russo

per scapezzo a crocetta

medioevale
Gli <<Ossi>> di
Così scrive NeperoNepero
stesso:
Eseguire dei calcoli è operazione difficile e lenta
e spesso la noia che ne deriva e la causa
principale della disaffezione che la maggioranza
della gente prova nei confronti della
matematica.
Ho cercato sempre - usando tutti i mezzi che
avevo a disposizione e con le forze che il mio
intelletto mi ha dato - di rendere più agevole e
spedito questo processo.
È con questo scopo ben fisso nella mente che ho
elaborato il metodo dei logaritmi, a cui ho
dedicato molti anni di studio...
Nello stesso tempo, a beneficio di chi volesse far
uso solo dei numeri naturali, ho predisposto
altri tre brevi metodi di semplificazione dei
calcoli. Il primo dei quali e stato battezzato
Rabdologia e si basa sull'uso di alcune asticelle
su cui sono scritti i numeri...
http://www.sibiwin.it/matematica/mouseCALC2.htm
Rabdologia, p. 1 indice
3 2 4
1 0 1
6 4
2 8

2. Ricordando che 324 x 43= 324 x


(40 +3), si applica la proprietà
distributiva, si comincia a
moltiplicare 324 x 4 decine
e si scrivono i risultati come
indicato negli schemi
3 2 4
1 0 1
2 6 4
8
0 0 1
9 6 2 3

3. Si moltiplica 324 x 3 e si scrivono


i risultati , come indicato negli
schemi
4. Si addiziona in diagonale a cominciare
dalle unità (2), tenendo conto di
eventuali riporti

3 2 4
1 0 1
1 2 8 6 4
0 0 1
3
3 9 6 2

9 3 2
(2+1 di
riporto) 1 3 9 3 2
(9+8+1)
(6+6+1)
+ 1 di
riporto

324 x 43= 13 932

indice A schema
indice Schema <<a castelluccio>>
742 x 463
1- Si moltiplicava 7 x 463.
2- Si moltiplicava 7 x 6= 42 più 2 di riporto=44.
7 x 3=21. Si scriveva 1 sotto il 3 e si riportava 2.
Si scriveva 4 e si riportava 4.
A destra dell’1 si scrivevano due zeri in quanto si
era moltiplicato per 7 centinaia. Si moltiplicava 7 x 4= 28 più 4 di riporto: 32

742 742
X 463 X 463
_______ _______
100 324100

4- Si moltiplicava 2 x 463 e si addizionavano i


3- Si moltiplicavano le 4 decine per 463, prodotti parziali
mettendo uno zero per indicare che
moltiplicavano le 4 decine. 742
X 463
742 ________
X 463 324100
_______ 18520
324100 926
18520
_________
343.546
Schema <<all ’indietro>>
La stessa moltiplicazione - 742 x 463 -
eseguita con questo schema, simile al
‘castelluccio’. In questo caso, però, si
cominciava a moltiplicare:

742
x 463

1- 742 x 400= 296.800 ___________

2- 742 x 60= 44.520 296800

3- 742 x 3= 2.226 44520


2226
____________
343 546
indice
Gli Egizi
e la moltiplicazione
Per eseguire la moltiplicazione, gli antichi Egizi
non avevano bisogno delle tabelline.
A loro bastava saper moltiplicare e dividere
per 2 e saper sommare.
Si conoscono due modi:

Primo modo

Secondo
indice
modo
Questo modo di eseguire la moltiplicazione è di origine
antichissima e viene descritto nel ‘papiro di Rhind’’
Per moltiplicare 25 x 11 si scrivevano i due numeri in colonna

25 11
Si calcolava la metà di Si calcolava il doppio di
25 (1/2 di 25=12 r.1). 12 22 11e si scriveva.
Non si teneva conto del
resto e si scriveva 12

Si calcolava la metà di Si calcolava il doppio di


12 e si scriveva 6 44 22 e si scriveva

Si calcolava la metà di Si calcolava il doppio di


6 e si scriveva 3 88 44 e si scriveva

Si calcolava la metà di Si calcolava il doppio di


3 e,non tenendo conto 1 176 88 e si scriveva
del resto, si scriveva 1.
Moltiplicazione del <<contadino
russo>>
Così denominato per il fatto che fino a poco tempo fa
era ancora in uso presso i contadini russi. Questo
126 x 42 metodo è simile a quello egiziano.
1- Si formano due colonne di 126 42
numeri: nella prima colonna, 252 21
ogni numero successivo al primo 504 10
è il doppio del precedente; nella 1008 5
seconda colonna la metà
(approssimata all’unità inferiore) 2016 2
4032
del precedente. 1
2- Si prosegue in tal modo fino a
che nella seconda colonna si
ottiene 1.
3- Si evidenziano i numeri dispari 126 42
presenti nella seconda colonna e 252 21
si addizionano i numeri che a 504 10
essi corrispondono nella prima 1008 5
colonna. 2016 2
La somma è il prodotto richiesto. 4032 1

126 x 42= 252 + 1 008 + 4 032= 5 292


indice
Procedimento per <<scapezzo>> o per
spezzato
Si scompongono entrambi i fattori nella
somma di due o più addendi, a piacere.
Es. 56 x 34
56= 30+20+6 34= 20+10+4
Il prodotto si ottiene applicando alla moltiplicazione
(30+20+6) x (20+10+4)
la proprietà distributiva rispetto all’addizione.
Usare uno schema facilita:
30 20 6

20 600 400 120

indice
10 300 200 60

4 120 80 24

56x34= 600+400+120+300+200+60+120+80+24= 1 904


Lo schema <<a crocetta>>
esposto da Fibonacci nel ‘Liber abaci ‘,
e noto agli indiani come ‘moltiplicazione
fulminea’, permette di risolvere la moltiplicazione
senza eseguire i prodotti parziali.
Es: 153 x 42

153 x 42= (100+50+3) x (40+2)


100+50+3

40+2
1- 40 x 100= 4.000
2- 4.000+ (40 x 50)= 6.000
3- 6.000+ (40 x 3)= 6.120
4- 6.120+ (2 x 100)= 6.320
5- 6.320+ (2 x 50)= 6.420
6- 6.420+ (2 x 3)= 6.426 indice
Lo schema Medioevale,
progenitore di quello attuale

9 3 4

3 7 3 6 4

9 3 4 1

2 8 0 2 3

2 9 3 2 7 6
Questo schema è stato tratto da ‘larte de labbacho’, di autore ignoto,
opera stampata a Treviso nel 1478.
Op. cit. Barbanera, De Luca.