Sei sulla pagina 1di 5

Calcolo mentale rapido: i migliori trucchi

Addizioni
Quando si devono addizionare molti numeri piccoli, comodo riunirli per formare dei multipli di 10. Per esempio dovendo svolgere 2 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 8, conviene scriverlo (3 + 7) + (9 + 11) + (2 + 8) + 5 = 10 + 20 + 10 + 5 = 45. Si tratta semplicemente delle propriet commutativa e associativa dell'addizione.

Sottrazioni
Conviene partire dal numero pi piccolo e aggiungere man mano cercando di raggiungere dei valori pi semplici (per esempio divisibili per 10) fino a quando non si ottiene l'altro numero.

[Esempio
Per esempio, per sottrare 67 da 213 si parte dal numero pi piccolo, 67, e si aggiunge 3, 30, 100 e 13. Cos da 67 si passerebbe a 70, poi 100, 200, e 213 - sommando i numeri che abbiamo usato vediamo che il risultato 146

1. Moltiplicare un numero per 9. Quanto fa 23 * 9? Moltiplica 23 * 10 e poi sottrai 23 (207). Ogni volta che devi moltiplicare un numero per 9, moltiplicalo per 10 (ovvero aggiungi uno 0 alla fine del numero) e poi sottrai il numero stesso.

2. Moltiplicare un numero per 11. Stesso trucco quando devi moltiplicare un numero per 11. Moltiplica il numero per 10 e poi aggiungi il numero stesso.

3. Moltiplicare un numero per 11 (una soluzione pi efficace). Immagina di dover moltiplicare 23 * 11; somma le due cifre che compongono il numero ed inserisci il risultato al centro: 23 * 11 = 2 (2+3) 3 = 253. Usa la calcolatrice se non ti fidi. Nel caso in cui la somma delle due cifre sia superiore alla decina, sufficiente aggiungere la prima cifra della somma alla prima cifra del numero originale e lasciare la seconda cifra della somma al centro delle due cifre del numero originale. Esempio: 29 * 11 => 2 (2+9) 9 => 2+9 = 11 => 2+1 = 3 => 319. Nota bene: questo trucchetto vale solo per i numeri a due cifre.

4. Moltiplicare un numero per 5. Per moltiplicare un numero per 5, aggiungi uno 0

alla fine del numero originale e poi dividi per 2. Quanto fa 24 per 5? 24 * 5 = 240 / 2 = 120

5. Elevare al quadrato un numero che termina per 5. Immagina di dover elevare al quadrato il numero 25. Per farlo, togli il 5 e moltiplica la prima cifra per il numero che la segue, poi attacca un bel 25 alla fine. In parole povere: 25 al quadrato uguale a 2*3 = 6 a cui attacchiamo un bel 25 => 25^2 = 625. Vediamo se sei stato attento: quanto fa 65 al quadrato? 6*7 = 42 & 25 = 4225.

6. Moltiplicare un numero per 8. Un metodo pi efficace per moltiplicare un numero per 8 quello di moltiplicarlo 3 volte per 2. 37 * 8 = (37 * 2)*2)*2)= 296.

7. Sulla moltiplicazione di due numeri aventi la stessa cifra decimale e tali che la somma delle cifre delle unit sia uguale a 10. 43 x 47 = 2021 Entrambi hanno la stessa cifra delle decine, 4 e la somma delle unit uguale a 10. Anche in questo caso si moltiplica la cifra delle decine per la stessa pi 1 e le cifre delle unit fra loro, riportando poi il risultato secondo lo schema seguente

Vediamo un secondo esempio: Nella moltiplicazione sono sempre necessarie due cifre nella parte finale del numero. Ad esempio con 81 x 89 = 7209 non scriviamo 9, ma scriviamo 09 Moltiplicazione di un numero per 11. Per moltiplicare un numero di due cifre per 11 sufficiente inserire la somma delle sue cifre fra quelle del primo fattore. Ad esempio, 35 x 11 => 3 (3 + 5) 5 => 385

77 x 11 => 7 (7 + 7) 7 => (7 + 1) 4 7 => 847 In questo secondo esempio c il riporto di un centinaio. 234 x 11 => 2 (2 + 3) (3 + 4) 4 = 2574 In questo caso si collocano i numeri 2 e 4 agli estremi e si sommano le coppie 2 + 3 =5e3+4=7 Moltiplicazione di un numero per 12. Ad esempio, 17 x 12. Moltiplichiamo 17 per l1 del 12, che una decina. Moltiplichiamo quindi per 10. 10 x 17 = 170 Moltiplichiamo ancora 17 x 2 = 34 Sommiamo 34 + 170 = 204 e questo il risultato.
Fattori appena sopra 100

Se i numeri sono di poco superiori a 100 e le ultime due cifre di entrambi danno un prodotto inferiore a 100, possiamo usare un'altra tecnica. Esempio
x

, che minore di 100, quindi questa tecnica pu essere usata. , che maggiore di 100, e quindi la tecnica non pu essere usata.

Se questo test da esito positivo (prodotto ultime due cifre < 100), allora il risultato della moltiplicazione sar uguale a...

1[somma delle due ultime cifre][prodotto delle ultime due cifre] Esempi
x x x

= 1[8+9][8x9] = 1[17][72] = 11.772 = 1[5+15][5x15] = 1[20][75] = 12.075 = 1[32+3][32x3] = 1[35][96] = 13.596

Per numeri appena sopra 200, 300, 400 e cos via la formula un po' pi complessa: [prodotto prime cifre][(somma ultime due cifre] prima cifra][prodotto ultime due cifre] Esempi
x x

215 204 = [2x2][(15+4)x2][15x4] = [4][19x2][60] = [4][38][60] = 43.860 417 403 = [4x4][(17+3)x4][3x17] = [16][20x4][51] = [16][80][51] = 168.051

Per numeri appena sopra 1000, 2000, 3000 e cosi via, si fa cos: [prodotto prime cifre]0[(somma ultime due cifre) prima cifra]0[prodotto ultime due cifre]

Esempi:
x x x

2.008 2.009 = [2x2]0[(8+9)x2]0[8x9] = [4]0[17x2]0[72] = [4]0[34]0[72] = 4.034.072 3.005 3.007 = [3x3]0[(5+7)x3]0[7x5] = [9]0[12 3]0[35] = [9]0[36]0[35] = 9.036.035 5.004 5.006 = [5x5]0[(4+6)x5]0[6x4] = [25]0[10x5]0[24] = [25]0[50]0[24] = 25.050.024

Divisioni
Per dividere un numero per 5, basta raddoppialo e poi dividere per 10 Ci sono molte possibili tecniche, quelle di seguito indicate sono solo alcune. Tutti i numeri sono prodotti di numeri primi. Se si sta effettuando una divisione, si pu sfruttare questa propriet. Per esempio 100/24 uguale a 100 diviso ( ), quindi si pu svolgere dimezzando 100 per tre volte, per poi dividerlo per 3. Ovviamente questo significa dover fare pi passaggi, ma saranno comunque pi semplici. 100/2 -> 50, /2 -> 25, /2 -> 12.5, /3 = ~4.16 Un'altra tecnica, quando devi prima moltiplicare e poi dividere, svolgi prima la divisione, magari scomponendola in pi operazioni, e poi moltiplicare. In questo modo eviti che i numeri diventino troppo grandi e quindi difficili da gestire. , molto pi comodo dividere 115 Per esempio, dovendo svolgere per 5(=23) e 18 per 3(=6). Dividere entrambi i moltiplicandi per 5 e 3 valido, perch 5 3 = 15. A questo punto, moltiplicando 23 6, otteniamo 138, che il quoziente di questa divisione

Altre tecniche di calcolo mentale


Una delle tecniche pi utili la memorizzazione. Pu sembrare una perdita di tempo memorizzare alcuni valori matematici, come quadrati e cubi perfetti, fattorizzazioni prime o equivalente decimali di frazioni(come 1/7 = 0,1428...), ma questo pu aumentare di molto la propria velocit di calcolo. Per esempio, risolvere 1024/32 molto facile se si sa che la stessa cosa di propriet delle potenze ci da 25 = 32. , che per le

Il modo migliore per memorizzare questi valori usarli costantemente, ed quindi evidente che la pratica e l'esercizio sono fondamentali

CURIOSITA
COME MOLTIPLICARE 23 X 34 Si disegnano righe parallele per ciascun numero, separando le decine dalle unit. Poi si contano i punti di intersezione, quelli a sinistra rappresentano le unit(es 12), quelli centrali le decine, le prime a sinistra le centinaia

6cent. + (8+9) decin + 12 unit = 78 2