Sei sulla pagina 1di 4

HABILIDAD OPERATIVA

Razonamiento Inductivo  Suma de cifras = 9 n

La inducción se usa para resolver situaciones cuyas


construcciones (gráficas, expresiones matemáticas, etc.) son 2 cifras  (99)² = 9801  Suma de cifras = 18 = 9
extensas, pero que se pueden construir casos más pequeños que (2)
mantienen las características de la construcción original.
La inducción es un proceso de análisis de casos particulares 3 cifras  (999)² = 998001  Suma de cifras = 27 = 9
(casos pequeños) para descubrir algunas propiedades que (3)
cumplen en todos ellos y que se puedan generalizar.
4 cifras  (9999)² = 99980001  Suma de cifras = 36 = 9
(4)

5 cifras  (99999)² = 9999800001


 Suma de cifras = 45 = 9 (5)
:

n cifras  (99..99)² = 99..99 8 00...00 1


(n-1) cifras (n-1) cifras

 Suma de cifras = 9 n
Tenemos que observar los casos en las cuales una ley de En general observamos que al elevar al cuadrado un número
formación se cumple. formado por cifras 3,6 ó 9, siempre en el resultado se observará
que:
CASO 1
Suma de cifras = 9n
Cuando elevamos al cuadrado un numeral formado únicamente Número de cifras = 2n
por cifras 3,6 ó 9.
Donde “n” es igual al número de cifras al número de cifras del
2 cifras  (33)² = 1089  Suma de cifras = 18 = 9 número que vamos a elevar al cuadrado.
(2)
CASO 2
3 cifras  (333)² = 110889  Suma de cifras = 27 = 9
(3) Cuando tengamos un numeral formado únicamente por cifras 1:
4 cifras  (3333)² = 11108889  Suma de cifras = 36 = 9 (4) 2 cifras  (11)² = 121  Suma de cifras = 4 = 2²
5 cifras  (33333)² = 1111088889 3 cifras  (111)² = 12321  Suma de cifras = 9 = 3²

 Suma de cifras = 45 = 9 4 cifras  (1111)² = 1234321  Suma de cifras = 16 =


(5) 4²
: 5 cifras  (11111)² = 123454321  Suma de cifras = 25= 5²
: :
:
n cifras  (3...33)² = 11..11 0 88...88 9 n cifras  (111...11)² = 12...n...21
(n-1) cifras (n-1) cifras
Suma de cifras = n² ; n < 10

 Suma de cifras = 9 n
“n” tiene que ser como máximo “9” puesto que es el mayor valor
que puede tomar una cifra. Además los números que se forman
2 cifras  (66)² = 4356  Suma de cifras = 18 = 9
son números capicúas; es decir números en las cuales las cifras
(2)
que equidistan de los extremos son iguales y por lo tanto se
pueden leer indistintamente de derecha a izquierda o de izquierda
3 cifras  (666)² = 443556  Suma de cifras = 27 = 9
a derecha.
(3)
CASO 3
4 cifras  (6666)² = 44435556  Suma de cifras = 36 = 9
Veamos que sucede con un número que termina en cifra 5
(4)
cuando se eleva al cuadrado:
5 cifras  (66666)² = 4444355556 
1x 2

 Suma de cifras = 45 = 9 (5) (15)² = 225 = 2 25


:
n cifras  (66..66)² = 44..44 3 55...55 6 
2 x3

(n-1) cifras (n-1) cifras (25)² = 625 = 6 25



3x 4
Q=
2048
1  3 x 5 x 17 x 257 x.....
(35)² = 1225 = 12 25
11 factores

8x 9
A) 1 B) 2 C) 32
(85)² = 7225 = 72 25 D) 2002 E) 2003

11 x 12
4. La suma de cifras de :
(115)² = 13225 = 132 25
20163  20153  1 20162  20152
E 
En general veremos que todo número que termina en cifra 5 al 20162  20152  1 2
elevarse al cuadrado va a terminar en 25 y las otras cifras serán a) 10 b)20 c) 30 d)40 e) 50
igual al producto de las cifras que no son 5 por el número
consecutivo:

 
n ( n 1) 5. El valor de la suma:

2 
n5  ..........25 4 10 18 28 3780
s     ...  es:
6 12 20 30 3782
CASO 4 a) 1820/35 b) 1830/31 c) 285/45
Ahora veamos que sucede cuando multiplicamos 4 números d) 1830/45 e) 1820/31
consecutivos y le agregamos la unidad.

Por ejemplo:
6. La suma de las cinco cifras de menor orden posicional del
1 x 2 x 3 x 4 + 1 = 25 resultado final de: 222...22
2
 666...662
80 cifras 79 cifras
(1 x 4 + 1)² = 5² = 25
A) 20 B) 26 C) 28 D) 2 E) 24
2 x 3 x 4 x 5 + 1 = 121

(2 x 5 + 1)² = 11² = 121


7. Después de efectuar:
3 x 4 x 5 x 6+ 1 = 361

333....34
(3 x 6 + 1)² = 19² = 361 2

En general diremos que si operamos: 40 cifras


Indique la suma de las cifras que ocupan el lugar 40 y 41 del
desarrollo.
n(n+1)(n+2)(n+3)+1= n(n+3)+1²
A) 13 B) 4 C) 5
D) 6 E) 11
CASO 5

También tenemos el caso del producto de dos números formados 8. Calcule el valor de:
por la misma cantidad de cifras 9 y las cifras de las unidades
suman 10. 1 22  1 2  32  ...1 2  3  ...  29  302
M
(1 2  3  ...  31)  2
(99...99a ) (99...99b)  (99...900...0 a x b) a)31 b)0 c)300
       d)1/2 e)1
"n " cifras "n " cifras ( n 1) ( n 1) 2 cifras
cifras cifras

PRÁCTICA DE CLASE

1. Indicar la suma de cifras del resultado 9. Si: n5 . n6 . n7 . n8  1  3191


3
999...999 1000...001  1
Calcular:
21cifras 22 cifras
M= n  nn  nnn  nnnn  .....
" n " sumandos
A)1 B)2 C) 3 D) 4 E)5
A) 69875 B) 68172 C) 67125
D) 61725 E) 61525
2. simplificar la expresión:
10. Si la expresión:
√2009 × 2010 × 2011 × 2012 + 1
S= 9999
...
99 - 
199
...998
 es equivalente a: (𝑝 + 9)2 + 2009 , siendo 𝑝 ∈ 𝑍 + , entonces
2 n cifras ( n1) cifras la suma de las cifras de p es:
A) 6 B) 3 C) 12 D) 5 E) 10
La suma de las cifras de S cuando n=200 es:
a) 1800 b) 1840 c)1860 d)1870 e)1850
11. Dar el valor más simple de:
3. Calcule: 1  2 1000  5011004 1006  16  4 
 
100  1 2  3  4  1  1 
a) 2500 b) 2515 c) 1025
d) 905 e) 625 19. Si abcd  9992  6578 , entonces el valor de bc-ad,
es:

A)9 B)12 C)19


12. Ana realiza el siguiente cálculo:
D) 21 E) 26
66...62  56
20 cifras
Y luego suma los dígitos de sus resultados. Entonces dicha
suma es un múltiplo de:
a) 2 b) 3 c) 11 20. Dada la fracción:
d) 12 e) 13
2 × 12 + 2 × 22 + 2 × 32 + ⋯ + 2 × 252
𝐽25 =
3 + 6 + 9 + ⋯ + 75
La suma de las cifras de 36 × (𝐽25 − 𝐽24 ) es:
A) 9 B) 7 C) 3 D) 6 E) 2

13. Si: (14  212  243  314  345...) 2  4 m ...abc 21. La suma de las cifras del resultado de
A  [(333...3335)2  (333...3333)2 ]2  24 es:
202 sumandos 100 cifras 100 cifras
m>2. Entonces el valor de a b  b c A) 301 B) 256 C) 441
a) 5 b) 4 c) 3
d) 2 e) 1 D) 601 E) 701
22. Si se cumple que: ab  n(a  b)
14. Si: N  ...125 ; N  N  N 3  ...  N 50  ...abc ,
2

entonces el valor de a+b+c es: ba  m(a  b)


A)7 B) 8 C) 10 D)12 E)13

Además m > n y m.n = ab , entonces la suma de las

15. Hallar la suma de las cifras del resultado de efectuar:


cifras del resultado de 
nnn   m
nnm es:
ab cifras

999998000001 A) 9 B) 10 C) 15
D) 16 E) 18
12321 x 2001 8(1992 93 ...92000 )1

a) 25 b) 72 c) 27
d) 28 e) 29

16. Calcule el valor de J: 23. Usando el proceso inductivo el resultado de simplificar

2  3  4  4  6  5  8  6  ...  4010  2007


H
2 3 4 30 2  4  6  8  ...  4010
1x3  3x3  5x3  7 x3  ....  59x3
J= es:
31
29x3 3
A) 1407 B) 1136 C) 1225
A) 1 B) 2 C) 3 D) 1002 E) 1339
D) 30 E) 330
24. Al efectuar la suma de todas las cifras impares del
resultado final de: 5333...333  333...3335  1 , es:
17. Calcule la suma de cifras del resultado:
18cifras 18cifras

a) 162 b) 180 c) 198


R = [(9999999)(9999999 – 2)(9999999 – 3) (9999999 – 1) + d) 216 e) 234
1]0,5
25. Si
A) 54 B) 64 C) 37
D) 66 E) 12 (3  7)(32  77)(33  77).....(310  77...777)  ....abcd
10cifras

entonces el valor de (a+2)b.(c-1).(d-3) es:


a) 3 b) 6 c) 9
18. Simplificar: d) 10 e) 12

A= 444
 44  888
....
 ....
88

40 cifras 20 cifras 26. Si al cuádruplo del valor de:
Indique como respuesta la suma de las cifras de dicho resultado.
a) 6 b) 60 c) 65 d) 120 e) 600
(6)(26)(626)....(52  1) , se le agrega la 2016  n  2016  n
100

H tiene como suma


unidad y luego el resultado se le extrae 2016  n  2016  n
0,5 de cifras:
el logaritmo en base 5 resulta:
A) 2100 B) 251 C) 2101 a) 2012 b) 2013 c) 2014 d) 2015 e) 2016
D) 2
50
E) 2
25
28. Luego de simplificar:
 23  1  33  1  43  1  53  1   803  1 
 3  3  3  3  ...  3 
 2  1  3  1  4  1  5  1   80  1 
2  2016  2015
27. Se sabe que: n  , luego la quinta
6481 6480 6471
20152  1 a) b) c)
parte de: 9720 9721 9710

6581 6472
d) e)
9820 9721