Sei sulla pagina 1di 22

MATEMTICAS VDICAS

Es el nico sistema de clculo matemtico que activa los 2 hemisferios del cerebro, aunque solo fuera
por este motivo debera ser el que se impartiera de forma generalizada en todo el mundo.
Permite una velocidad de clculo un 1700 % ms rpido que el sistema de las matemticas clsicas, una
diferencia absolutamente abismal.

Es ms rpido y eficiente que otros sistemas como de clculo como pueden ser el sistema del baco y el
sistema Kumon. Para aprender de forma un poco competente el mtodo matemtico del baco es
necesario un tiempo de aprendizaje bsico de unos 2 aos. El sistema Kumon se basa en la repeticin
de los ejercicios, a travs de fichas, hasta que el alumno es capaz de pasar al siguiente nivel. Es un
sistema ampliamente extendido por todo el mundo.
Vediamone alcuni esempi, secondo linterpretazione data da Sankaracharya.
Ekadhikena Purvena, il primo Sutra matematico, recita: Uno in pi del precedente.
Vediamo come applicare questo Sutra, secondo linterpretazione di Shankaracharya, al calcolo del
quadrato dei numeri che terminano con un 5 e al quadrato quindi con 25.
Calcoliamo, ad esempio, il quadrato di 35.
Il 3 precede il 5 e quindi i due numeri da moltiplicare fra loro, in questo caso, sono 3, il precedente e
uno in pi del precedente, 3 + 1 = 4.
Abbiamo 3 x (3+1); 25 => 3 x 4; 25 => 12;25 => 1225

Allo stesso modo, abbiamo:


452 => 4 x (4 + 1); 25 => 2025.
652=> 6 x (6 + 1); 25 => 4225;
1052=> 10 x (10 + 1); 25 => 11025;
1352=> 13 x (13 + 1); 25 => 18225.
Vediamo un secondo esempio, sulla moltiplicazione di due numeri aventi la stessa cifra decimale e tali
che la somma delle cifre delle unit sia uguale a 10.
43 x 47 = 2021
Entrambi hanno la stessa cifra delle decine, 4 e la somma delle unit uguale a 10. Anche in questo
caso si moltiplica la cifra delle decine per la stessa pi 1 e le cifre delle unit fra loro, riportando poi il
risultato secondo lo schema seguente:

Nella moltiplicazione sono sempre necessarie due cifre nella parte finale del numero. Ad esempio con
81 x 89 = 7209 non scriviamo 9, ma scriviamo 09.

Nikhilam il secondo Sutra, che afferma: Tutti dal 9 e lultimo dal 10.
Applichiamolo alla sottrazione da 1000, sempre con il procedimento studiato da Shankaracharya. E
simile alla tecnica usata nelle nostre scuole.
Calcoliamo 1.000 357. Si sottraggono da 9 le cifre 3 e 5, 9 3 = 6, 9 5 = 4, e lultima, 7, dal 10, 10
7 = 3. Il risultato quindi 643. In schema:

Come secondo esempio vediamo lapplicazione alla moltiplicazione. Ad esempio 7 x 8.


Scriviamo in colonna i due numeri con, a fianco, la loro differenza dal 10: 7 10 = -3 e 8 10 = -2.

-3

-2

Il prodotto viene calcolato in due parti che separiamo fra loro con una barra.

La cifra delle unit il prodotto delle due differenze dal 10: (-3) x (-2) = 6.
La cifra delle decine corrisponde invece alla somma fra il primo numero 7 e la differenza dal 10 del
secondo numero. In questo caso: 7 + (-2) = 5. Oppure la stessa cosa fare la somma fra il secondo
numero e la differenza dal 10 del primo: 8 + (-3) = 5. Il risultato quindi 56.
Ci sono ancora altri metodi per calcolare moltiplicazioni simili o con pi cifre.

Vediamo un esempio relativo al terzo Sutra, Paravartya Yojayet cio Sposta, inverti e applica.
Applichiamolo al prodotto di due numeri. Ad esempio, 14 x 12. Il metodo ricorda quello usato anche in
occidente dai calcolatori mentali.
In pratica le unit dei due fattori vengono moltiplicate fra loro, 4 x 2 = 8, e questultimo numero sar la
prima cifra, a destra, della risposta. Successivamente si moltiplicano tra loro in diagonale le cifre dei
due numeri. Lunit del primo numero e le decine del secondo numero: 4 x 1 = 4. Moltiplichiamo poi le
decine del primo numero con le unit del secondo, 1 x 2 = 2 e sommiamo i due risultati: 4 + 2 = 6.
Questultima sar la seconda cifra, a sinistra, del risultato. Moltiplichiamo ancora le decine del primo
numero per le decine del secondo: 1 x 1 = 1 e questa sar la terza cifra del risultato: 168. Lo schema del
procedimento sintetizzato in figura.

Una regola simile si pu applicare alladdizione o alla sottrazione delle frazioni. Ad esempio,
calcoliamo

In figura sono indicate le moltiplicazioni da eseguire. Il risultato naturalmente, quando possibile,


dovr essere semplificato.

Il sesto Sutra, Anurupye Shunyamanyat afferma:


Se uno in rapporto, laltro zero.
Questo Sutra viene applicato per risolvere sistemi di equazioni con grandi numeri. Ma alcuni casi pi
semplici ci consentono di capire come si pu applicare. Ad esempio:

In questo caso il rapporto dei coefficienti di y identico a quello dei termini noti. Quindi laltro
zero, cio x = 0. Quindi la soluzione del sistema x = 0 e y = 8/7.
Il settimo Sutra, Sankalana Vyavakalanabhyam, afferma: Per addizione e per sottrazione,
Vediamo lapplicazione di questo Sutra a un caso molto semplice, con i coefficienti di x e di y identici,
ma scambiati fra loro. Ad esempio:

Secondo il metodo in uso nelle nostre scuole dovremmo moltiplicare la prima equazione per 45 e la
seconda per 23, sottrarre poi i termini della seconda dalla prima per ottenere il valore di y. Sostituiamo
poi il valore ottenuto in una delle due equazioni per ottenere alla fine il valore di x. Un procedimento
decisamente macchinoso. Vediamo invece come si procede seguendo le indicazioni del Sutra,
nellinterpretazione di Shankaracharya.
Sommiamo le due equazioni:
( 45x 23y ) + ( 23x 45y ) = 113 + 91
68x 68y = 204

xy=3
Sottraiamo unequazione dallaltra:
( 45x 23y ) ( 23x 45y ) = 113 91
22x + 22y = 22
x + y = 1 Se ripetiamo ancora una volta lo stesso Sutra otteniamo:
x = 2 e y = -1
Vediamo ancora, per curiosit, come si pu eseguire, secondo la Matematica Vedica, la
moltiplicazione per 11 o per 12.
Moltiplicazione di un numero per 11.
Per moltiplicare un numero di due cifre per 11 sufficiente inserire la somma delle sue cifre fra quelle
del primo fattore. Ad esempio,
35 x 11 => 3 (3 + 5) 5 => 385 77 x 11 => 7 (7 + 7) 7 => (7 + 1) 4 7 => 847
In questo secondo esempio c il riporto di un centinaio.
234 x 11 => 2 (2 + 3) (3 + 4) 4 = 2574
In questo caso si collocano i numeri 2 e 4 agli estremi e si sommano le coppie 2 + 3 = 5 e 3 + 4 = 7
Moltiplicazione di un numero per 12.
Ad esempio, 17 x 12.
Moltiplichiamo 17 per l1 del 12, che una decina. Moltiplichiamo quindi per 10.
10 x 17 = 170
Moltiplichiamo ancora 17 x 2 = 34

Sommiamo 34 + 170 = 204 e questo il risultato.

Vdica Matemticas ha sido ampliamente conocida y adaptada como un sistema ms rpido clculo
que da resultados precisos en una fraccin de segundo. Los trucos y frmulas utilizadas para calcular
problemas matemticos complejos mediante la adopcin de enfoques de matemticas vdicas son
fciles de entender y conveniente, ya que ahorra tiempo a travs de la aplicacin de los mtodos de
corta y precisa, reduce el trabajo de cero y esfuerzos adicionales.
Pero, cmo funcionan estas tcnicas?
Destaquemos algunos trucos de matemticas vdicas que se pueden utilizar mientras se resuelven las
sumas numricas. Aqu va:
a) Ejemplo: Calcular el cuadrado de un nmero al azar 65
Frmula (Sutra) 1-Uno ms que el anterior
Paso 1:
Multiplique 6 con 7 (6 tiene que ser multiplicado por el nmero 1, que es ms que l mismo, es decir
7). El resultado obtenido de la multiplicacin es 42. Esto se convierte en la primera parte de la
respuesta para derivar el cuadrado de 65.
Paso 2:
Ahora Cuadre el nmero 5 (segunda mitad de 65) es decir, 5X5 = 25. Esto se convierte en la ltima
parte de la respuesta para encontrar la plaza.
Paso 3:
La respuesta final derivado es 4225.
b) Ejemplo: Resuelve 12 X 21
Frmula (Sutra) 2-verticalmente y cruzar sabio
Paso 1:
Multiplica los dgitos en el lugar de las unidades de primera, es decir, 2 x 1 = 2. Esto nos da la ltima
parte de la respuesta.
Paso 2:
Ahora, cruz multiplicar los dgitos de las unidades y las decenas y sumarlos es decir, (1 x 1) + (2 x 2).
La respuesta que obtenemos es 5. Esto se convierte en la parte media de la respuesta.
Paso 3:

Por ltimo, se multiplican los dgitos de las decenas es decir, 1 x 2. A continuacin, obtener 2, lo que
hace que la primera parte de la respuesta.
Paso 4:
La respuesta que obtenemos es 252.
c) Ejemplo: Resolver la ecuacin
5x + 4y = 6
27x + 24 y = 36
Frmula (Sutra) 3-Si uno est en relacin, el otro es cero
Paso 1:
En las ecuaciones anteriores, se dar cuenta de que la relacin de los coeficientes de y es igual a la de
los trminos constantes es decir, los coeficientes de y es 4: 24 = 1: 6, que es la misma proporcin que la
de los trminos constantes 6: 36 es decir, 1 : 6.
Paso 2:
Por lo tanto, ponemos X = 0 en cualquiera de la ecuacin dada anteriormente y puede calcular el valor
de y mentalmente.
Paso 3:
Cuando calculamos la primera ecuacin, obtenemos el valor de y = 6/4
Para aprender y practicar ms este tipo de trucos de matemticas vdicas tiles, nete Master Mind,
donde obtendr el apoyo de clase mundial de entrenadores para aprender las frmulas matemticas y
tcnicas matemticas velocidad.

Los atajos aritmticos y la multiplicacin acortada


Pasando los canales de cable, veo este inusual infomercial sobre un producto para "agilizar la mente"
de los estudiantes de primaria en las matemticas, presentando, en varias vietas al inventor,
preguntndole a los estudiantes que contestaran cuadrados perfectos, y conversiones de fracciones a
decimales, hasta seis lugares; con los nios recitndolas en segundos. Tambin salan los testimonios,
donde presentaban los mtodos, en su mayora de multiplicacin: como hallar el cuadrado de todo
nmero que terminase en 5, multiplicar dos nmeros noventipico, y cosas por el estilo.
Poco a poco me percat que stos mtodos son solamente atajos aritmticos (todos bajo un trmino

llamado matemticas vdicas), los cuales, en mi opinin, ayudan a que el estudiante aumente su
autoestima, elimine sus ansiedades, y tenga una actitud positiva hacia las matemticas, para que puedan
tener un mejor desempeo. En ese punto le veo un propsito al producto. El problema principal es que
cae en memorizacin de casos especficos de multiplicacin, en una ruta que pronto se encontrar con
variables y ecuaciones.
Eso s, no todo tema en las matemticas vdicas son solamente para casos especficos. Una de las ms
conocidas es la de los verticales y cruzados, donde no necesitas escribir los productos parciales de la
multiplicacin, ya que los ests haciendo mentalmente. Es como la divisin corta, donde abrevias las
restas y escribes el residuo entre los dgitos del dividendo.
La multiplicacin abreviada (o acortada) es un mtodo que elimina el escribir los productos parciales,
donde se trabaja a los dos factores como una matriz 2 n, donde n es la cantidad de dgitos mayor
entre ambos factores; movindose de derecha a izquierda, columna a columna. Es recomendable usarla
cuando ambos factores tienen 2 dgitos o ms.
Ejemplo: En la multiplicacin de dos nmeros con dos dgitos, tenemos la columna de las decenas y
la de las unidades, por tanto:

las unidades del producto se saca multiplicando verticalmente la columna de las unidades
de los factores, reagrupando de ser necesario.

las decenas del producto es el total de los productos cruzados de las columnas y, de haberlo,
el nmero reagrupado.

las centenas del producto es la multiplicacin vertical de la columna de las decenas de los
factores

Aqu un caso:

Notarn que el orden en el que se multiplican y se suman los nmeros son idnticos, la nica diferencia
siendo el mtodo hacia la solucin.
La cosa cambia cuando son de tres o ms dgitos, donde el algoritmo clsico se descarta y tienes que
pensar diferente:

De derecha a izquierda, trabajas las columnas 2 n: Supongamos que la columna ms a la


izquierda es llamada Columna 1, la siguiente Columna 2 y as sucesivamente hasta llegar a la
Columna N; y R, el dgito reagrupado. Entonces, el producto tendr:
o Unidades: Columna N: verticalmente,
o Decenas: [Columna N y Columna (N - 1)], total de productos cruzados + R,
o Centenas: [Columna N y Columna (N - 2)], cruzados + Columna (N - 1), vertical + R,
o Millares: [Columna N y Columna (N - 3)], cruzados + [Columna (N - 1) y Columna (N
- 2)], cruzados + R,

Hasta que se utilizan todas la columnas para hallar el prximo dgito:

Si n es impar: todos cruzados excepto la Columna (N/2): [Columna 1 y Columna N] +


[Columna 2 y Columna (N - 1)] + ... + [Columna (N/2 - 2) y Columna (N/2 + 2)] + [Columna
(N/2 - 1) y Columna (N/2 + 1)] + Columna (N/2), vertical + R,

Si n es par: todos cruzados: [Columna 1 y Columna N] + [Columna 2 y Columna (N - 1)]


+ ... + [Columna (N/2 - 1) y Columna (N/2 + 2)] + [Columna (N/2 ) y Columna (N/2 + 1)] + R,

Luego de sto, la cantidad de columnas utilizadas se disminuye, hasta que solamente tengas que
multiplicar verticalmente la Columna 1.
Creo que es ms facil exponer un ejemplo de dos nmeros, uno de dos dgitos y otro de tres:

En fin, el mtodo acortado de multiplicacin requiere pleno poder de las aritmticas mentales. Advierto
que este tema es uno puramente recreativo y que si vas a hacer cmputos artimticos, mejor hacerlos de
la manera larga y clsica.
Hay quien dice que no es ms que una moda, como el cubo de Rubik o el Sudoku, y que su inters es
pasajero; otros dicen que es el juego perfecto para impresionar a los amigos y tal llegar a interesarse
por las matemticas; finalmente, hay quien asegura que es una muestra ms de la sabidura que
contienen los vedas, los antiguos textos sagrados hindes.
Las matemticas vdicas son un conjunto de diecisis frmulas (o 'sutras') que pueden ser memorizadas
fcilmente y que facilitan el clculo rpido de cualquier operacin con nmeros. En los ltimos aos,
su popularidad se ha disparado entre los estudiantes indios, que ven en ellas una valiosa ayuda para
superar exmenes y entrenar la mente.
Algunas academias, como Magic Methods, de Delhi, imparten cursos de matemticas vdicas en
ochenta centros de todo el mundo y han hecho de este 'yoga mental' un jugoso negocio de millones de
euros.
Pero, cmo funcionan estas frmulas? Un ejemplo. El segundo 'sutra', o aforismo, dice: 'Nueve menos
todos y el ltimo menos diez', y ayuda a hacer restas de nmeros como 10, 100, 1.000, 10.000, etc.
Cmo? Restndole 9 a cada cifra y diez a la ltima. As, 10.000 menos 1.049 es igual a 8.951 (9
menos 1 es 8; 9 menos 9 es 0; 9 menos 4 es 5; 10 menos 9 es 1).
Con algunos circos indios viajan a veces 'memoriones' o 'superhroes del clculo' que exhiben su
capacidad de resolver en unos segundos cualquier operacin matemtica sugerida por el pblico. "Son
simplemente personas familiarizadas con las matemticas vdicas". Cualquiera puede aprender las
diecisis reglas en un mes y dejar de sentirse intimidado por las matemticas.
Sin embargo, como apunta el profesor Umesh Reddy, profesor de matemticas en una universidad
privada, "en las matemticas modernas emplean ms letras que nmeros, pues la mayora de las

frmulas mnimamente complicadas incluyen las letras griegas que designan a funciones o se refieren a
conceptos abstractos. No se trata slo de nmeros".
Bharati Krishna Thirtaji, un estudioso indio nacido en 1884 que a los veinte aos ya haba terminado
varias carreras, present en 1919 las diecisis reglas matemticas que segn l haba "rescatado" de los
antiguos textos sagrados indios, los vedas.
Thirtaji emprendi una gira por toda la India, el Reino Unido y Estados Unidos para divulgar su
descubrimiento, y lleg a escribir un extenso tratado que dedicaba un volumen a cada 'sutra'. Sin
embargo, el manuscrito de aquella obra se perdi antes de que fuese publicado, y Thirtaji falleci en
1960 sin poder reescribirlo.
Actualmente, la fiebre por este nuevo "entrenamiento para el cerebro" est pegando fuerte en la India, y
el hecho de que est basado en la ms antigua tradicin hind lo hace an ms atractivo. Desde vdeos
en Youtube, donde voces con el inconfundible acento indio explican con ejemplos prcticos los
diecisis 'sutras' y cientos de libros, el negocio de las matemticas vdicas, pasando por multitud de
pginas web que permiten autoevaluarse, las oportunidades de conocer estas matemticas a la india son
innumerables.
Quienes las ensean no dudan en afirmar: "Es la mayor contribucin india a la ciencia desde que
inventamos el nmero cero".
La matemtica vdica de Bhrati Krishn Tirth es un sistema de clculo mental desarrollado por Shri
Bhrati Krishn Tirthji a mediados del siglo XX quien dijo haberse basado en el tharva Ved, un
antiguo texto de los Veds. Tiene algunas similitudes con el mtodo Trachtenberg, asimismo tiene
aplicaciones para matemticas avanzadas, tales como el clculo o el lgebra lineal. El sistema se
public primeramente en el libro Matemticas vdicas en 1965. Desde entonces ha sido ampliado, y se
han editado otros libros al respecto.
1.- Aplicando el mtodo de Todo de nueve y el ltimo de diez, se puede resolver con una relativa
facilidad una operacin aritmtica de resta:
10.000 4.856 > 9 4 / 9 8 / 9 5 / 10 6 = 5.144
2.- Para cuadrar un nmero, o sea, para elevarlo a la segunda potencia multiplicndolo una vez por s
mismo, se puede seguir la regla Uno ms que el predecesor:
125x125 = ((12x12) + 12),25 = 15.625
Esto no funciona siempre, ya que por ejemplo:
126x126 = ((12x12) + 12),26 = 15.626 cuando el verdadero resultado es 15.876
3.- Multiplicacin
Dos nmeros con dos dgitos, cuyo primer nmero es idntico y en cuyo ltimo nmero se aade 10
con otro resultado, puede ser fcilmente multiplicado:
43x47 > 4x5y3x7 = 20y21 = 2021
Asimismo, los nmeros de dos dgitos arbitrarios se pueden multiplicar por la regla vertical y en
cruz:
23x18

23
18
=====
2 19 24
Unidades: (24 = 8 x 3) Se pone un cuatro y se guarda el dos para las decenas.
Decenas: (19 = 2 x 8 + 3 x 1) Se pone un 1 (19+2=21) y se guarda el dos para las centenas.
Centenas: (2 = 2 x 1) Se pone un 4 (2+2).
Resultado: 414
Crticas
Los crticos afirman adems que la rapidez en el clculo aritmtico de este mtodo se puede llevar a
cabo mediante un ordenador o una calculadora, lo que lo convierte en irrelevante para el mundo
moderno
Calcular el cuadrado de un nmero con el mtodo de Yavadunam
Publicado por ^DiAmOnD^ el 9 de agosto de 2011 en Aprenda como, Nmeros enteros | 2 comentarios
El mtodo que utilizamos para calcular el cuadrado de un nmero natural es multiplicar dicho nmero
por s mismo, esto es, la propia definicin de cuadrado. Esto es bien sencillo y corto de calcular con
nmeros pequeos, pero puede resultar largo y tedioso conforme el nmero va creciendo. Hoy os voy a
hablar de un mtodo para el clculo del cuadrado de un nmero natural proveniente de las matemticas
vdicas: el mtodo Yavadunam.
Partimos del nmero 10 y todas sus potencias, que sern nuestras bases. Es conveniente dividir el
mtodo Yavadunam en dos casos: calcular el cuadrado de nmeros naturales cercanos a 10 o a alguna
potencia de 10 y calcular el cuadrado de nmeros naturales que no cumplan esa condicin. Qu
significa cercano en este caso? Pues yo entiendo que, en esta situacin, un nmero natural es
cercano a una de las bases, , cuando el clculo del cuadrado de
es esencialmente ms
sencillo que el clculo del cuadrado de . Por ejemplo, 14 es cercano a 10, ya que calcular el
cuadrado de 14-10=4 es mucho ms sencillo de calcular que el cuadrado de 14. Lo mismo ocurre con
98 respecto a la base 100. Sin embargo, 37 no es un nmero cercano a 10, ya que calcular el cuadrado
de 37-10=27 tiene bsicamente la misma dificultad que calcular el cuadrado del propio 37. Pasa lo
mismo, por poner otro ejemplo, con 452 respecto de la base 100.
Cuidado, el mtodo en s es el que vamos a ver en primer lugar, el de los nmeros cercanos a una base,
pero tambin funciona para los lejanos. Con esta separacin no estamos diciendo que el mtodo no
funcione en el segundo caso, simplemente que es mucho ms complicado usarlo en ese caso, por lo que
es conveniente una modificacin.
Bien, dicho esto expliquemos cmo actuar en cada uno de los casos.

Mtodo Yavadunam para nmeros cercanos a las bases

Supongamos que tenemos un nmero natural cercano a una base . Nuestro objetivo es calcular
.
Vamos a calcular ahora dos nmeros, que llamaremos parte izquierda,
, y parte derecha,
,. El
resultado de
ser el nmero formado por la concatenacin de
y
.
Calculamos primero la desviacin,

Y ahora calculamos

, de

respecto de restando estos dos nmeros. Es decir:

as:

Del valor de
nos debemos quedar exactamente con tantos dgitos como ceros tenga la base . Si
tiene ms dgitos que ceros tiene , entonces los que nos sobran los sumaremos a
, y si tiene
menos completamos con ceros.
, si

tiene tantos dgitos como ceros tiene (o menos), y


, si
tiene ms dgitos que el nmero de ceros de

Entonces se tiene que

entendindose esta expresin como concatenacin de los dos resultados obtenidos para

Vamos a ver un par de ejemplos:


Clculo de
Tenemos que
desviacin:

es un nmero cercano a

Ahora calculamos

, por lo que sta ser nuestra base. Calculamos la

Como
debe tener tantos dgitos como ceros tiene la base, que es 100 en este caso, en este caso
tenemos que
. Calculemos ahora
:

Por tanto, este mtodo nos dice que


Clculo de

, que es el resultado real.

En este caso,

es tambin cercano a

Calculamos ahora

, que por ello ser nuestra base. Calculamos la desviacin:

Para calcular
podamos haber usado el mismo mtodo con como base. Como
tiene dos ceros,
nos quedamos con
y dejamos el inicial, que es el exceso, para el clculo de
, que queda
as:

El mtodo asegura entonces que

, que es lo que ocurre en realidad.

Podis probar con otros nmeros ms grandes y veris como siempre obtenemos el resultado
verdadero.

Mtodo Yavadunam modificado para nmeros lejanos a las bases


Hemos visto que este mtodo es muy interesante y efectivo para nmeros naturales cercanos a alguna
base. Pero, qu ocurre con los que estn lejos? Pues que el mtodo tambin funciona, pero en realidad
no es demasiado efectivo ya que nos obligara a calcular en el desarrollo a calcular el cuadrado de un
nmero que entraa ms o menos la misma dificultad que calcular el cuadrado del nmero inicial
directamente. Por tanto el mtodo tal cual lo hemos descrito no conviene en estos casos.
Pero se puede hacer una modificacin del mtodo para ajustarlo a estos nmeros. Partimos de un
nmero natural (lejano a las bases anteriores) del que queremos calcular su cuadrado. Tomamos
como la mayor base de las anteriores (potencias de ) que sea menor que y elegimos como
subbase, el mltiplo de ms cercano a . Por ejemplo, si
, tomaremos
y
. Con estos dos valores calcularemos un nuevo parmetro, que denominamos ratio, , que es el
cociente entre y .
A partir de aqu las operaciones son anlogas al caso anterior, cambiando nicamente que ahora hace
el papel que antes haca y que para calcular
habr que multiplicar la suma
por .
Vamos a ver otros dos ejemplos:
Clculo de
Nuestro
est claramente lejos de cualquier potencia de , por lo que tenemos que usar la
modificacin del mtodo. Tomamos
y
. Entonces:

Calculamos la desviacin, para lo que, como hemos dicho, usamos

Calculamos ahora

como siempre:

Para calcular
podamos haber utilizado el mismo mtodo que estamos usando ahora. Como la
subbase tiene dos ceros, nos quedamos con
y dejamos como exceso el para el clculo de
, en el que entra tambin el ratio:

Con todo esto obtenemos que

, como realmente ocurre.

Clculo de
Nuestro
vuelve a estar lejos de cualquier potencia de
mtodo modificado tambin en este caso. Tomamos
y
y que
. Entonces:

, por lo que conviene utilizar el


. Tenemos entonces que

clculo que podamos haber hecho con este mismo mtodo. Como la subbase tiene tres ceros, nos
quedamos con
y el
lo dejamos para
:

Obtenemos entonces que

, resultado que, como podis comprobar, es cierto.

Mejora del mtodo modificado usando el sentido comn


Echando un vistazo al ltimo ejemplo podemos ver que a veces en el mtodo necesitamos elevar al
cuadrado un nmero que podra considerarse muy grande, teniendo en cuenta el nmero inicial. En ese
caso hemos tenido que calcular
, cuando la pregunta inicial involucraba a un nmero con
solamente una cifra ms que ste. Aunque esto es una rebaja importante, podramos pedir una an
mayor. Bien, pues aqu va a entrar en juego el sentido comn.
Qu quiero decir con sentido comn? Voy a utilizar como ejemplo ste que comentamos. En vez de
utilizar
como subbase, no habra sido mejor usar
? As solamente tendramos que haber
calculado el cuadrado de , mucho ms corto y sencillo que el de
. Bien, esto se puede hacer, pero
entonces tenemos que cambiar tambin la base. Ahora no nos servir
como base, sino
(porque
tiene dos ceros). Por tanto el ratio ser , en el clculo de
solamente nos quedaremos
con sus dos ltimos dgitosVamos a realizar todos los clculos:

Subbase:

Base:

Ratio:

Desviacin:

Parte derecha:

Parte izquierda:

llegando entonces a que

, como habamos visto antes.

Cmo saber qu subbase tomar? Puescon sentido comn. Debemos elegir una subbase con la que el
cuadrado que tenemos que calcular sea de un nmero relativamente pequeo, pero que a la vez nos deje
un producto no muy largo en el clculo de
. Ser decisin vuestra en cada caso
Para multiplicar nmeros de dos dgitos de la forma normal hay que multiplicar las unidades por una
parte y luego las decenas, pero hay otra forma. La matemtica vdica te puede ayudar a resolver
fcilmente lo que podra ser un problema difcil. Hay diecisis "dichos" distintos en la matemtica
vdica, pero aqu hay slo uno: "Verticalmente y Horizontalmente."

Mtodo 1 de 3: Multiplica nmeros que no estn cerca de cien

1.
1
Anota tu problema. Anota los nmeros uno arriba del otro, como lo haras al multiplicar
normalmente.

2.
2
Multiplica. Multiplica los dgitos de las unidades y coloca el producto directamente debajo de
ellos.

3.
3
Multiplica cruzado. Multiplica cruzado como lo haras con fracciones, tomando el dgito de las
decenas de arriba y multiplicndolo por el dgito de las unidades de abajo. Luego toma el dgito
de las decenas de arriba y multiplcalo por las decenas de abajo.

4.
4
Suma los productos de los pasos anteriores. Suma los dos productos y coloca la respuesta a la
izquierda del resultado de las unidades.

5.
5
Multiplica otra vez. Multiplica los dgitos de las decenas y coloca el producto a la izquierda
del resultado del paso anterior.

Mtodo 2 de 3: Nmeros que no estn cerca de cien en el que los productos son 10 o
ms

1.
1
Anota el problema como lo hiciste en el mtodo anterior.

2.
2
Multiplica los dgitos de las unidades y coloca el producto debajo del problema, como se
muestra. En este caso 6*4 es mayor que 10 (24).

3.
3
Multiplica cruzado. Igual que arriba, multiplica las unidades con las decenas opuestas y suma
los resultados. En este caso, (2*4) * (6*1) = 14. Anota 14 debajo de 24, un espacio a la
izquierda (al final de la columna de las decenas).

4.
4
Multiplica las decenas. Multiplica las decenas. 2*1 = 2. Coloca este producto otro espacio a la
izquierda, en la columna de cientos, como se muestra.

5.
5

Suma los productos. Suma las tres filas como lo haras con el mtodo normal de
multiplicacin. La suma de las tres columnas es igual a 364, nuestra respuesta.

Mtodo 3 de 3: Nmeros cercanos a cien

1.
1
Anota tu problema. Anota los nmeros uno arriba del otro, como lo haras al multiplicar
normalmente.

2.
2
A cien, rstale los dos nmeros. Resta ambos nmeros y coloca la diferencia al lado de los
nmeros que restaste.

3.
3

Multiplica.' Multiplica las dos diferencias que obtuviste en el paso anterior y coloca el producto
en los dos primeros lugares (unidades y decenas).

4.
4
Resta. Resta uno de los dos factores por la respuesta del nmero opuesto en el paso dos.

5.
5
Obtn la respuesta. Coloca la respuesta del paso cuatro a la izquierda del nmero que
obtuviste en el paso 3.

Potrebbero piacerti anche