Sei sulla pagina 1di 38

C.P."Fco. Valdés".Cálculo mental y juegos matemáticos"

INTRODUCCIÓN Los ejercicios de este cuadernillo, pretenden servir de ayuda y apoyo a la programación individual de cada maestro/a y no pretenden en modo alguno sustituir a aquellos que ya se tengan previstos realizar. El cuadernillo consta de dos partes:

CÁLCULO MENTAL ENTRETENIMIENTOS Y JUEGOS MATEMÁTICOS El cálculo mental presenta ejercicios progresivos de las operaciones básicas, encaminados a conseguir los automatismos correspondientes en el área de matemáticas. Es muy importante antes de practicar los ejercicios, preguntar a la clase los procedimientos que podemos emplear para hacer los cálculos y luego proponer y explicar en la pizarra el que se adjunta en el cuadernillo. Se puede llegar a un procedimiento consensuado o bien que cada alumno/a escoja libremente el procedimiento de resolución que más le guste o más fácilmente le ayude a realizar la abstracción del cálculo. Así mismo, es muy conveniente que cuando realicemos los ejercicios, paseemos entre las mesas, leamos cada ejercicio en alto, demos un intervalo de cinco o seis segundos y señalemos al alumno/a que nos va a contestar. Es importante no preguntar correlativamente, ya que algunos alumnos/as cuando nos han contestado, tienden a no realizar ningún cálculo más y lo que debemos de procurar es que realicen todos los ejercicios, independientemente de que se les pregunten o no. Podemos verificar si continúan realizando los cálculos, preguntando más de una vez a un mismo alumno/a. Cada apartado se trabajará, como mínimo, durante una semana, realizando los ejercicios que se adjuntan y otros propuestos por el maestro/a, hasta que el automatismo quede perfectamente asimilado. Es muy conveniente realizar frecuentes repasos de los apartados ya dados ( “feedback” ), con el fin de mantener actualizados los procedimientos y reglas de cálculo. El apartado de entretenimientos y juegos matemáticos pretende motivar, ver y practicar aspectos lúdicos y divertidos de las matemáticas. Es un conjunto de veinte ejercicios prácticos. Se les puede proponer uno de ellos durante una semana, para que traten de resolverlos en sus ratos libres y de ocio e incluso que impliquen en su resolución a la propia familia. Al final del cuadernillo vienen las soluciones de dichos ejercicios. Diego Mellén Pérez.

1

C.P."Fco. Valdés".Cálculo mental y juegos matemáticos"

INDICE DE CONTENIDOS

DOBLE:

1. Doble de números pequeños.

a) Doble de los diez primeros números (repaso).

b) Doble de los veinte primeros números.

2. Continuamos calculando dobles:

a) Doble de las decenas.

b) Doble de los cincuenta primeros números.

3. Continuamos calculando dobles:

a) Averiguar el doble de un número menor de 100.

b) Averiguar el doble de sencillos números de tres cifras.

MITAD:

1. Calcular la mitad de los 50 primeros números pares.

2. Calcular la mitad de un par menor de 100

SUMAS Y RESTAS

1. Sumar basándose en el doble.

2. Sumar 9 a un número de dos cifras.

3. Restar 9 a un número de dos cifras.

4. Sumar 19 a un número de dos cifras.

5. Restar 19 a un número de dos cifras.

6. Sumar 8 a un número de dos cifras.

7. Restar 8 a un número de dos cifras.ç

8. Sumar 29 a un número de dos cifras.

9. Restar 29 a un número de dos cifras.

10. Sumar 11 a un número de dos cifras.

11. Restar 11 a un número de dos cifras.

12. Sumar 21 a un número de dos cifras.

13. Restar 21 a un número de dos cifras.

14. Sumar 12 a un número de dos cifras.

2

C.P."Fco. Valdés".Cálculo mental y juegos matemáticos"

15. Restar 12 a un número de dos cifras.

16. Sumar 22 a un número de dos cifras.

17. Restar 22 a un número de dos cifras.

18. Sumar 15 a un número de dos cifras.

19. Sumar de 11 a 22 unidades a un número de dos cifras. a.- Primera fase. b.- Segunda fase.

20. Restar a un número de dos cifras otro menor comprendido entre 20 y 30. a.- Primera fase. b.- Segunda fase.

21. Sumar 99 a un número de tres cifras.

22. Restar 99 a un número de tres cifras.

23. Sumar 98 a un número de tres cifras.

24. Restar 98 a un número de tres cifras.

MULTIPLICACIONES

1. Multiplicar un número de dos cifras por 10.

2. Multiplicar un número de dos cifras por 100.

3. Multiplicar decenas por un número.

4. Multiplicar un número par por 5.

5. Multiplicar un número par por 15.

6. Multiplicar un número por 11.

7. Multiplicar un decimal por 10.

8. Multiplicar un impar por 5.

9. Multiplicar un decimal por 100

10. Multiplicar tres números.

11. Multiplicar un número por 99

FRACCIONES 1.Calcular fracciones sencillas de un número 2. Porcentajes ENTRETENIMIENTOS Y JUEGOS CON PALILLOS

3

C.P."Fco. Valdés".Cálculo mental y juegos matemáticos"

DOBLE

1 Comenzar averiguando el doble de números pequeños:

a) El doble de los diez primeros números (repasar):

El doble de 2 es El doble de 4 es El doble de 6 es El doble de 8 es

El doble de 3 es El doble de 5 es El doble de 7 es El doble de 9 es El doble de 10 es

b) El doble de los veinte primeros números:

El doble de 11 es El doble de 12 es El doble de 13 es El doble de 14 es El doble de 15 es

El doble de 16 es El doble de 17 es El doble de 18 es El doble de 19 es El doble de 20 es

2 Continuamos calculando dobles:

a)

El doble de las decenas:

 
 

El doble de 20 es El doble de 30 es El doble de 40 es El doble de 50 es

El doble de 60 es El doble de 70 es El doble de 80 es El doble de 90 es

b)

4

C.P."Fco. Valdés".Cálculo mental y juegos matemáticos"

b).El doble de los cincuenta primeros números:

El doble de 33 es El doble de 17 es El doble de 32 es El doble de 27 es El doble de 35 es El doble de 18 es El doble de 43 es El doble de 16 es El doble de 24 es El doble de 36 es El doble de 13 es El doble de 42 es

El doble de 25 es El doble de 34 es El doble de 45 es El doble de 34 es El doble de 26 es El doble de 42 es El doble de 37 es El doble de 48 es El doble de 35 es El doble de 44 es El doble de 15 es El doble de 32 es

3 Continuamos calculando dobles:

a) Averiguar el doble de cualquier número menor de 100:

El doble de 36 es El doble de 17 es El doble de 55 es El doble de 27 es El doble de 38 es El doble de 71 es El doble de 43 es El doble de 51 es El doble de 66 es El doble de 82 es El doble de 73 es El doble de 54 es El doble de 28 es El doble de 46 es

El doble de 25 es El doble de 44 es El doble de 75 es El doble de 64 es El doble de 66 es El doble de 24 es El doble de 53 es El doble de 81 es El doble de 88 es El doble de 72 es El doble de 34 es El doble de 56 es El doble de 77 es El doble de 99 es

5

C.P."Fco. Valdés".Cálculo mental y juegos matemáticos"

b) Averiguar el doble de sencillos números de tres cifras:

El doble de 100 es El doble de 300 es El doble de 500 es El doble de 700 es El doble de 900 es El doble de 120 es El doble de 210 es El doble de 130 es El doble de 320 es El doble de 410 es El doble de 350 es El doble de 250 es El doble de 440 es

El doble de 200 es El doble de 400 es El doble de 600 es El doble de 800 es El doble de 110 es El doble de 160 es El doble de 330 es El doble de 150 es El doble de 410 es El doble de 450 es El doble de 240 es El doble de 310 es El doble de 420 es

MITAD

1 Calcular la mitad de los 50 primeros números pares:

La mitad de 12

es

La mitad de

8 es

La mitad de 46

es

La mitad de 36 es

La mitad de 34

es

La mitad de 42

es

La mitad de

4

es

La mitad de 32 es La mitad de 16 es

La mitad de 10 es

6 es

La mitad de 30 es

La mitad de

La mitad de 18

es

La mitad de 40 es

La mitad de 28

es

La mitad de 48 es

La mitad de 20

es

La mitad de 50

es

La mitad de 26

es

La mitad de 22

es

La mitad de 38 es

La mitad de 44

es

6

C.P."Fco. Valdés".Cálculo mental y juegos matemáticos"

2 Calcular la mitad de los pares menores de 100:

La mitad de 88 es La mitad de 64 es La mitad de 46 es La mitad de 98 es La mitad de 86 es La mitad de 62 es La mitad de 96 es La mitad de 84 es La mitad de 60 es La mitad de 42 es La mitad de 94 es La mitad de 82 es La mitad de 66 es

La mitad de 58 es La mitad de 68 es La mitad de 92 es La mitad de 80 es La mitad de 56 es La mitad de 90 es La mitad de 78 es La mitad de 54 es La mitad de 76 es La mitad de 52 es La mitad de 74 es La mitad de 38 es La mitad de 72 es

SUMAS Y RESTAS

1 Sumar basándose en el doble:

   

Procedimiento

 
 

6 + 7

6

+

6

+

1

=

13

EJERCICIOS:

 

4

+ 5 =

7

+

8 =

14 + 4 =

4

+ 3 =

6

+

7 =

15 + 5 =

5

+ 6 =

9

+

8 =

17 + 7 =

18

+ 8 =

14

+

5 =

17 + 8 =

19

+ 9 =

15

+

6 =

18 + 9 =

16

+ 7 =

19 + 10 =

 

26 + 7 =

NOTA: Es muy importante e interesante preguntar a los alumnos/as si alguno emplea otra estrategia o procedimiento diferente y animarles a exponerlo al resto de la clase.

7

C.P."Fco. Valdés".Cálculo mental y juegos matemáticos"

2 Sumar 9 a un número de dos cifras:

25 +

9

Procedimiento

25 + 10 = 35,, 35

– 1 = 34

EJERCICIOS:

23

+ 9 =

45 + 9 =

14 + 9 =

13 + 9 =

34

+ 9 =

36 + 9 =

66 + 9 =

77 + 9 =

17

+ 9 =

18 + 9 =

42 + 9 =

65 + 9 =

26

+ 9 =

57 + 9 =

33 + 9 =

84 + 9 =

15

+ 9 =

63 + 9 =

27 + 9 =

78 + 9 =

24

+ 9 =

22 + 9 =

38 + 9 =

93 + 9 =

3 Restar 9 a un número de dos cifras:

 

Procedimiento

   
 

25

-

9

25

-

10

= 15 ,, 15 +

1

=

16

EJERCICIOS:

 

23

– 9 =

45 – 9 =

44 – 9 = 66 – 9 = 43 – 9 = 33 – 9 = 27 – 9 = 38 – 9 =

 

48 – 9 = 77 – 9 = 65 – 9 = 84 – 9 = 78 – 9 = 93 – 9 =

34

– 9 =

36 – 9 =

37

– 9 =

28 – 9 =

26

– 9 =

57 – 9 =

55

– 9 =

63 - 9 =

24

– 9 =

22 – 9 =

 

8

C.P."Fco. Valdés".Cálculo mental y juegos matemáticos"

4 Sumar 19 a un número de dos cifras:

46 + 19

Procedimiento

46

+

20

=

66,,

66

- 1 =

65

EJERCICIOS:

 

23

+ 19 =

45 + 19 =

44 + 19 = 66 + 19 = 43 + 19 = 33 + 19 = 27 + 19 = 38 + 19 =

48 + 19 = 77 + 19 = 65 + 19 = 84 + 19 = 78 + 19 = 93 + 19 =

34

+ 19 =

36 + 19 =

37

+ 19 =

28 + 19 =

26

+ 19 =

57 + 19 =

55

+ 19 =

63 + 19 =

24

+ 19 =

22 + 19 =

5 Restar 19 a un número de dos cifras:

 
   

Procedimiento

 

76 – 19

76 – 20 = 56,, 56 + 1 = 57

EJERCICIOS:

 

48

– 19 =

45 – 19 =

44 – 19 = 66 – 19 = 43 – 19 = 33 – 19 = 27 – 19 = 38 – 19 =

73 – 19 = 77 – 19 = 65 – 19 = 84 – 19 = 78 – 19 = 93 – 19 =

34

– 19 =

36 – 19 =

37

– 19 =

28 – 19 =

26

– 19 =

57 – 59 =

55

– 19 =

63 – 19 =

24

– 19 =

82 – 19 =

9

C.P."Fco. Valdés".Cálculo mental y juegos matemáticos"

6 Sumar 8 a un número de dos cifras:

   

Procedimiento

 
 

46 + 8

46 + 10 = 56,,

56 – 2 =

54

EJERCICIOS:

 

23

+ 8 =

45 + 8 =

14 + 8 = 66 + 8 = 42 + 8 = 33 + 8 = 27 + 8 = 38 + 8 =

13 + 8 = 77 + 8 = 65 + 8 = 84 + 8 = 78 + 8 = 93 + 8 =

34

+ 8 =

36 + 8 =

17

+ 8 =

18 + 8 =

26

+ 8 =

57 + 8 =

15

+ 8 =

63 + 8 =

24

+ 8 =

22 + 8 =

7 Restar 8 a un número de dos cifras:

73 – 8

Procedimiento

73 – 10 = 63,, 63 + 2 = 65

EJERCICIOS:

23

- 8 =

45 - 8 =

14 - 8 =

13 - 8 =

34

- 8 =

36 - 8 =

66 - 8 =

77 - 8 =

17

- 8 =

18 - 8 =

42 - 8 =

65 - 8 =

26

- 8 =

57 - 8 =

33 - 8 =

84 - 8 =

15

- 8 =

63 - 8 =

27 - 8 =

78 - 8 =

24

- 8 =

22 - 8 =

38 - 8 =

93 - 8 =

10

C.P."Fco. Valdés".Cálculo mental y juegos matemáticos"

8 Sumar 29 a un número de dos cifras:

 

Procedimiento

   

54 + 29

 

54 + 30 = 84,,

84 – 1 =

83

EJERCICIOS:

 

23

+ 29 =

45 +29 =

14 + 29 = 66 + 29 = 42 + 29 = 33 + 29 = 27 + 29 = 38 + 29 =

 

13 + 29 = 77 + 29 = 65 + 29 = 84 + 29 = 78 + 29 = 93 + 29 =

34

+ 29 =

36 +29 =

17

+ 29 =

18 +29 =

26

+ 29 =

57 +29 =

15

+ 29 =

63 +29 =

24

+ 29 =

22 +29 =

9 Restar 29 a un número de dos cifras.

46 - 29

Procedimiento

46 – 30 = 16,, 16 + 1 = 17

EJERCICIOS:

63

- 29 =

45 -29 =

64 - 29 =

83 - 29 =

34

- 29 =

36 -29 =

66 - 29 =

77 - 29 =

47

- 29 =

98 -29 =

42 - 29 =

65 - 29 =

36

- 29 =

57 -29 =

33 - 29 =

84 - 29 =

35

- 29 =

63 -29 =

57 - 29 =

78 - 29 =

44

- 29 =

72 -29 =

38 - 29 =

93 - 29 =

11

C.P."Fco. Valdés".Cálculo mental y juegos matemáticos"

10 Sumar 11 a un número de dos cifras.

48 + 11

Procedimiento

48

+

10 = 58,, 58 + 1 = 59

EJERCICIOS:

23

+ 11 =

45 +11 =

14 + 11 =

13 + 11 =

34

+ 11 =

36 +11 =

66 + 11 =

77 + 11 =

17

+ 11 =

18 +11 =

42 + 11 =

65 + 11 =

26

+ 11 =

57 +11 =

33 + 11 =

84 + 11 =

15

+ 11 =

63 +11 =

27 + 11 =

78 + 11 =

24

+ 11 =

22 +11 =

38 + 11 =

93 + 11 =

11 Restar 11 a un número de dos cifras.

76 – 11

Procedimiento

76 – 10 = 66,, 66 – 1 = 65

EJERCICIOS:

63

- 11 =

45 -11 =

64 - 11 =

83 - 11 =

34

- 11 =

36 -11 =

66 - 11 =

77 - 11 =

47

- 11 =

98 -11 =

42 - 11 =

65 - 11 =

36

- 11 =

57 -11 =

33 - 11 =

84 - 11 =

35

- 11 =

63 -11 =

57 - 11 =

78 - 11 =

44

- 11 =

72 -11 =

38 - 11 =

93 - 11 =

12

C.P."Fco. Valdés".Cálculo mental y juegos matemáticos"

12 Sumar 21 a un número de dos cifras.

45 + 21

Procedimiento

45 + 20 = 65,, 65 + 1 = 66

EJERCICIOS:

23

+ 21 =

45 + 21 =

14 + 21 =

13 + 21 =

34

+ 21 =

36 + 21 =

66 + 21 =

77 + 21 =

17

+ 21 =

18 + 21 =

42 + 21 =

65 + 21 =

26

+ 21 =

57 + 21 =

33 + 21 =

84 + 21 =

15

+ 21 =

63 + 21 =

27 + 21 =

78 + 21 =

24

+ 21 =

22 + 21 =

38 + 21 =

93 + 21 =

13 Restar 21 a un número de dos cifras.

76 – 21

Procedimiento

76 – 20 = 56,, 56 – 1 = 55

EJERCICIOS:

63

- 21 =

45 -21 =

64 - 21 =

83 - 21 =

34

- 21 =

36 -21 =

66 - 21 =

77 - 21 =

47

- 21 =

98 -21 =

42 - 21 =

65 - 21 =

36

- 21 =

57 -21 =

33 - 21 =

84 - 21 =

35

- 21 =

63 -21 =

57 - 21 =

78 - 21 =

44

- 21 =

72 -21 =

38 - 21 =

93 - 21 =

13

C.P."Fco. Valdés".Cálculo mental y juegos matemáticos"

14 Sumar 12 a un número de dos cifras.

46 + 12

Procedimiento

46 + 10 = 56,,

56 + 2 =

58

EJERCICIOS:

23

+ 12 =

45 + 12 =

14 + 12 =

13 + 12 =

34

+ 12 =

36 + 12 =

66 + 12 =

77 + 12 =

17

+ 12 =

18 + 12 =

42 + 12 =

65 + 12 =

26

+ 12 =

57 + 12 =

33 + 12 =

84 + 12 =

15

+ 12 =

63 + 12 =

27 + 12 =

78 + 12 =

24

+ 12 =

22 + 12 =

38 + 12 =

93 + 12 =

15 Restar 12 a un número de dos cifras.

68 – 12

Procedimiento

68 – 10 = 58,, 58 – 2 = 56

EJERCICIOS:

63

- 12 =

45 -12 =

64 - 12 =

83 - 12 =

34

- 12 =

36 -12 =

66 - 12 =

77 - 12 =

47

- 12 =

98 -12 =

42 - 12 =

65 - 12 =

36

- 12 =

57 -12 =

33 - 12 =

84 - 12 =

35

- 12 =

63 -12 =

57 - 12 =

78 - 12 =

44

- 12 =

72 -12 =

38 - 12 =

93 - 12 =

14

C.P."Fco. Valdés".Cálculo mental y juegos matemáticos"

16 Sumar 22 a un número de dos cifras.

74 + 22

Procedimiento

74 + 20 = 94,, 94 + 2 =

96

EJERCICIOS:

23

+ 22 =

45 + 22 =

14 + 22 =

13 + 22 =

34

+ 22 =

36 + 22 =

66 + 22 =

77 + 22 =

17

+ 22 =

18 + 22 =

42 + 22 =

65 + 22 =

26

+ 22 =

57 + 22 =

33 + 22 =

84 + 22 =

15

+ 22 =

63 + 22 =

27 + 22 =

78 + 22 =

24

+ 22 =

22 + 22 =

38 + 22 =

93 + 22 =

17 Restar 22 a un número de dos cifras.

35 – 22

Procedimiento

35 – 20

= 15,, 15 – 2

= 13

EJERCICIOS:

63

- 22 =

45 -22 =

64 - 22 =

83 - 22 =

34

- 22 =

36 -22 =

66 - 22 =

77 - 22 =

47

- 22 =

98 -22 =

42 - 22 =

65 - 22 =

36

- 22 =

57 -22 =

33 - 22 =

84 - 22 =

35

- 22 =

63 -22 =

57 - 22 =

78 - 22 =

44

- 22 =

72 -22 =

38 - 22 =

93 - 22 =

15

C.P."Fco. Valdés".Cálculo mental y juegos matemáticos"

18 Sumar 15 a un número de dos cifras.

32 + 15

Procedimiento

32 + 10 = 42,, 42 + 5 = 47

EJERCICIOS:

23

+ 15 =

45 + 15 =

14 + 15 =

13 + 15 =

34

+ 15 =

32 + 15 =

60 + 15 =

70 + 15 =

11

+ 15 =

18 + 15 =

42 + 15 =

61 + 15 =

21

+ 15 =

53 + 15 =

33 + 15 =

84 + 15 =

13

+ 15 =

64 + 15 =

25 + 15 =

72 + 15 =

24

+ 15 =

22 + 15 =

30 + 15 =

93 + 15 =

19 Sumar de 11 a 20 unidades a un número de dos cifras. PRIMERA FASE

En esta primera fase que las unidades sumen siempre menos de diez con el fin de facilitarles el cálculo.

   

Procedimiento

 
 

45 + 13

45

+ 10

+

3

=

58

EJERCICIOS:

 

23

+ 12 =

45 + 12 =

14 + 13 = 66 + 12 = 42 + 14 = 33 + 16 = 27 + 12 = 30 + 18 =

 

13 + 15 = 77 + 12 = 65 + 14 = 84 + 13 = 78 + 11 = 93 + 15 =

34

+ 15 =

32 + 17 =

16

+ 13 =

18 + 11 =

21

+ 16 =

53 + 16 =

13

+ 15 =

64 + 15 =

24

+ 14 =

22 + 17 =

16

C.P."Fco. Valdés".Cálculo mental y juegos matemáticos"

19 Sumar de 11 a 20 unidades a un número de dos cifras.

SEGUNDA FASE

Cuando tengan bien automatizados los cálculos de la primera fase, les propondremos ejercicios más complicados procurando que al sumar las unidades salga un número mayor de 10.

Procedimiento

45

+ 16

45 + 10 = 55,, 55

+ 6

=

61

28

+ 15

28 + 10 = 38,, 38 + 5 = 43

EJERCICIOS:

23

+ 17 =

45 + 17 =

14 + 18 =

17 + 15 =

36

+ 15 =

36 + 17 =

66 + 16 =

77 + 18 =

16

+ 17 =

18 + 14 =

49 + 14 =

65 + 19 =

28

+ 16 =

58 + 16 =

38 + 16 =

88 + 18 =

18

+ 15 =

69 + 15 =

27 + 17 =

78 + 12 =

29

+ 14 =

25 + 17 =

33 + 18 =

96 + 15 =

20 Restar a un número de dos cifras otro menor comprendido entre 20 y 30

PRIMERA FASE

En esta primera fase procuraremos que la cifra de las unidades de los minuendos sean mayores que la de los sustraendos.

Procedimiento

47

- 23

47

- 20

= 27,,

27

3

=

24

56

- 24

56

- 20

= 36,,

36

-

4

=

32

EJERCICIOS:

63

- 22 =

45 -22 =

64 - 23 =

83 - 21 =

34

- 23 =

36 -25 =

66 - 25 =

77 - 24 =

47

- 25 =

98 -26 =

42 - 22 =

65 - 23 =

36

- 24 =

57 -24 =

33 - 22 =

84 - 23 =

35

- 21 =

63 -21 =

57 - 25 =

78 - 27 =

44

- 22 =

72 -22 =

38 - 26 =

93 - 21 =

17

C.P."Fco. Valdés".Cálculo mental y juegos matemáticos"

SEGUNDA FASE

Las cifras de las unidades de los minuendos son menores que las de los sustraendos.

Procedimiento

44

- 26

44

-

20

=

24,,

24

-

6

=

18

62

- 28

62

-

20

=

42,,

42

-

8

=

34

EJERCICIOS:

43

- 27 =

45 - 27 =

34 - 28 =

75 - 28 =

34

- 25 =

36 - 27 =

62 - 26 =

77 - 28 =

46

- 27 =

62 - 24 =

43 - 24 =

65 - 29 =

83

- 26 =

54 - 26 =

32 - 26 =

84 - 28 =

33

- 25 =

63 - 25 =

55 - 27 =

71 - 22 =

51

- 24 =

75 - 27 =

33 - 28 =

93 - 25 =

21 Sumar 99 a un número de tres cifras.

Procedimiento

325

+ 99

325 + 100 = 425,, 425 – 1 = 424

232

+ 99

232 + 100 =

332,, 332 – 1 = 331

EJERCICIOS:

123

+ 99 =

345 + 99 =

214 + 99 =

117 + 99 =

336

+ 99 =

306 + 99 =

626 + 99 =

277 + 99 =

136

+ 99 =

182 + 99 =

494 + 99 =

165 + 99 =

248

+ 99 =

581 + 99 =

438 + 99 =

488 + 99 =

182

+ 99 =

269 + 99 =

257 + 99 =

278 + 99 =

295

+ 99 =

245 + 99 =

333 + 99 =

196 + 99 =

18

C.P."Fco. Valdés".Cálculo mental y juegos matemáticos"

22 Restar 99 a un número de tres cifras.

Procedimiento

455

- 99

455 – 100 = 355,, 355 + 1 = 356

287

- 99

287 - 100 = 187,,

187 + 1 =

188

EJERCICIOS:

123

- 99 =

345 - 99 =

214 - 99 =

117 - 99 =

336

- 99 =

306 - 99 =

626 - 99 =

277 - 99 =

136

- 99 =

182 - 99 =

494 - 99 =

165 - 99 =

248

- 99 =

581 - 99 =

438 - 99 =

488 - 99 =

182

- 99 =

269 - 99 =

257 - 99 =

278 - 99 =

295

- 99 =

245 - 99 =

333 - 99 =

196 - 99 =

23 Sumar 98 a un número de tres cifras.

Procedimiento

348

+ 98

348 + 100 = 448,, 448 – 2 = 446

185

+ 98

185 + 100 = 285,, 285 – 2 = 283

EJERCICIOS:

123

+ 98 =

345 + 98 =

214 + 98 =

117 + 98 =

336

+ 98 =

306 + 98 =

626 + 98 =

277 + 98 =

136

+ 98 =

182 + 98 =

494 + 98 =

165 + 98 =

248

+ 98 =

581 + 98 =

438 + 98 =

488 + 98 =

182

+ 98 =

269 + 98 =

257 + 98 =

278 + 98 =

295

+ 98 =

245 + 98 =

333 + 98 =

196 + 98 =

19

C.P."Fco. Valdés".Cálculo mental y juegos matemáticos"

24 Restar 98 a un número de tres cifras.

Procedimiento

345

– 98

345 – 100 = 245,,

245 + 2 = 247

567

– 98

567 – 100 = 467,, 467 + 2 = 469

EJERCICIOS:

123

- 98 =

345 - 98 =

214 - 98 =

117 - 98 =

336

- 98 =

306 - 98 =

626 - 98 =

277 - 98 =

136

- 98 =

182 - 98 =

494 - 98 =

165 - 98 =

248

- 98 =

581 - 98 =

438 - 98 =

488 - 98 =

182

- 98 =

269 - 98 =

257 - 98 =

278 - 98 =

295

- 98 =

245 - 98 =

333 - 98 =

196 - 98 =

MULTIPLICACIONES

1 Multiplicar un número de dos cifras por 10

85 x 10

Procedimiento

850

EJERCICIOS:

23

x 10 =

45 x 10 =

44 x 10 =

48 x 10 =

34

x 10 =

36 x 10 =

66 x 10 =

77 x 10 =

37

x 10 =

28 x 10 =

43 x 10 =

65 x 10 =

26

x 10 =

57 x 10 =

33 x 10 =

84 x 10 =

55

x 10 =

63 x 10 =

27 x 10 =

78 x 10 =

24

x 10 =

22 x 10 =

38 x 10 =

93 x 10 =

20

C.P."Fco. Valdés".Cálculo mental y juegos matemáticos"

2 Multiplicar un número de dos cifras por 100

58 x 100

Procedimiento

580

EJERCICIOS:

 

23

x 100 =

45 x 100 =

44 x 100 =

48 x 100 =

34

x 100 =

36 x 100 =

66 x 100 =

77 x 100 =

37

x 100 =

28 x 100 =

43 x 100 =

65 x 100 =

26

x 100 =

57 x 100 =

33 x 100 =

84 x 100 =

55

x 100 =

63 x 100 =

27 x 100 =

78 x 100 =

24

x 100 =

22 x 100 =

38 x 100 =

93 x 100 =

3 Multiplicar decenas por un número:

 
   

EJEMPLOS

 
 

4 x 30

= 120

6 x 70 = 420

EJERCICIOS:

 

3

x 70 =

5 x 50 =

4 x 60 =

4 x 30 =

4

x 90 =

6 x 40 =

6 x 70 =

7 x 90 =

7

x 70 =

8 x 80 =

4 x 90 =

6 x 50 =

6

x 80 =

7 x 80 =

3 x 20 =

8 x 90 =

5

x 40 =

3 x 70 =

2 x 40 =

7 x 50 =

4

x 60 =

2 x 90 =

8 x 60 =

9 x 80 =

21

4 Multiplicar un número par por 5

C.P."Fco. Valdés".Cálculo mental y juegos matemáticos"

Calcularemos primero la mitad del número par y luego lo multiplicamos por 10.

   
 

Procedimiento

 

86 x 5

la

mitad

43

x 10 =

430

EJERCICIOS:

 

22

x 5 =

44 x 5 =

44 x 5 =

48 x 5 =

34

x 5 =

36 x 5 =

66 x 5 =

72 x 5 =

38

x 5 =

28 x 5 =

40 x 5 =

64 x 5 =

26

x 5 =

50 x 5 =

36 x 5 =

84 x 5 =

58

x 5 =

68 x 5 =

24 x 5 =

78 x 5 =

24

x 5 =

22 x 5 =

38 x 5 =

92 x 5 =

5 Multiplicar un número par por 15

Procedimiento.- 1º multiplicamos el número por 10. 2º al número obtenido le sumamos la mitad

EJEMPLO: 24 x 15

24 x 10 = 240

240 + 120 = 360

EJERCICIOS:

8

x 15 =

22 x 15 =

60 x 15 =

66 x 15 =

12

x 15 =

30 x 15 =

28 x 15 =

70 x 15 =

6

x 15 =

26 x 15 =

30 x 15 =

90 x 15 =

18

x 15 =

32 x 15 =

42 x 15 =

88 x 15 =

14

x 15 =

40 x 15 =

80 x 15 =

62 x 15 =

4

x 15 =

44 x 15 =

84 x 15 =

48 x 15 =

22

6 Multiplicar un número por 11.

C.P."Fco. Valdés".Cálculo mental y juegos matemáticos"

 

Procedimiento.- Nos basaremos en la propiedad distributiva; para ello descomponemos el factor 11 en 10 + 1

 

EJEMPLO

16 x 11 = 16 x ( 10 + 1) =

160 + 16 =176

 

EJERCICIOS:

 

13

x 11 =

22 x 11 =

23 x 11 =

19 x 11 =

12

x 11 =

30 x 11 =

28 x 11 =

31 x 11 =

16

x 11 =

15 x 11 =

25 x 11 =

42 x 11 =

18

x 11 =

24 x 11 =

42 x 11 =

44 x 11 =

14

x 11 =

17 x 11 =

26 x 11 =

33 x 11 =

11

x 11 =

21 x 11 =

32 x 11 =

52 x 11 =

7 Multiplicar un decimal por 10.

 
   

Procedimiento

   
 

0,6

x

10

= 6

5,48 =

54, 8

EJERCICIOS:

 

0,27 x 10 =

 

2,03 x 10 =

1,12 x 10 =

6,22 x 10 =

23,6 x 10 =

0,14 x 10 =

12,6 x 10 =

5,9

x 10 =

0,7

x 10 =

3,4

x 10 =

0,09 x 10 =

9,1

x 10 =

2,14 x 10 =

 

0,07 x 10 =

2,25 x 10 =

6,65 x 10 =

0,45 x 10 =

13,2 x 10 =

50,3 x 10 =

8,24 x 10 =

11,6 x 10 =

23,5 x 10 =

14,7 x 10 =

17,6 x 10 =

23

C.P."Fco. Valdés".Cálculo mental y juegos matemáticos"

8 Multiplicar un número impar por 5

 

Procedimiento

25 x 5

la

mitad

12,5 x 10 = 125

EJERCICIOS:

23

x 5 =

83 x 5 =

15 x 5 =

53 x 5 =

25

x 5 =

67 x 5 =

73 x 5 =

21 x 5 =

27

x 5 =

49 x 5 =

43 x 5 =

69 x 5 =

29

x 5 =

85 x 5 =

65 x 5 =

93 x 5 =

45

x 5 =

63 x 5 =

51 x 5 =

57 x 5 =

41

x 5 =

47 x 5 =

87 x 5 =

95

x 5 =

9 Multiplicación de un decimal por 100.

6,23 x 100 = 623

Procedimiento

5,4 x 100 = 540

EJERCICIOS:

 

0,27 x 100 =

2,03 x 100 =

1,12 x 100 =

6,22 x 100 =

23,6 x 100 =

0,14 x 100 =

12,6 x 100 =

5,9

x 100 =

0,7

x 100 =

3,4

x 100 =

0,09 x 100 =

9,1

x 100 =

2,14 x 100 =

0,07 x 100 =

2,25 x 100 =

6,65 x 100 =

0,45 x 100 = 11,6 x 100 =

13,2 x 100 = 23,5 x 100 =

50,3 x 100 = 14,7 x 100 =

8,24 x 100 = 17,6 x 100 =

24

9 Multiplicación de tres números:

C.P."Fco. Valdés".Cálculo mental y juegos matemáticos"

Procedimiento.- Nos basaremos en las propiedades conmutativa y asociativa , procurando que el primer producto sea el más simple o que sea una decena exacta.

4

x 6 x 2 = ( 4 x 2 ) x 6 =

8

x 6 =

48

3

x 5 x 8 = ( 5 x 8 ) x 3 = 40 x 3 = 120

EJERCICIOS:

7

x 4 x 2 =

6 x 3 x 5 =

3 x 7 x 2 =

3

x 2 x 5 =

7 x 4 x 5 =

8 x 3 x 3 =

6

x 4 x 5 =

3 x 6 x 2 =

5 x 4 x 4 =

2

x 9 x 4 =

9 x 5 x 2 =

6 x 6 x 5 =

7

x 2 x 5 =

8 x 4 x 5 =

7 x 8 x 5 =

4

x 3 x 5 =

5 x 5 x 6 =

3 x 9 x 2 =

6

x 4 x 2 =

4 x 2 x 7 =

4 x 8 x 5 =

6

x 4 x 5 =

8 x 6 x 5 =

4 x 5 x 8 =

10 Multiplicar un número por 99.

Procedimiento.- 1º Multiplicamos el número por 100

2º Al número obtenido le restamos el número 99 x 12 = 100 x 12 = 1200,, 1200 – 12 = 1188

EJERCICIOS:

6

x 99 =

3

x 99 =

8

x 99 =

9

x 99 =

11

x 99 =

15 x 99 =

14 x 99 =

26 x 99 =

14

x 99 =

21 x 99 =

7

x 99 =

30 x 99 =

4

x 99 =

2

x 99 =

16 x 99 =

35 x 99 =

12

x 99 =

13 x 99 =

25 x 99 =

45 x 99 =

5

x 99 =

22 x 99 =

24 x 99 =

75 x 99 =

25

C.P."Fco. Valdés".Cálculo mental y juegos matemáticos"

FRACCIONES

1 Calcular fracciones sencillas de un número:

 

EJEMPLOS

 

1/6 de 48

=

8

1/5 de 25 =

5

EJERCICIOS:

1/3 de 21 =

1/8 de 24 =

1/5 de 20 =

1/9 de 45 =

1/6 de 18 =

1/5 de 40 =

1/7 de 28 =

1/5 de 35 =

1/2 de 30 =

1/9 de 27 =

1/3 de 18 =

1/3 de 33 =

1/5 de 40 =

1/3 de 27 =

1/7 de 42 =

1/5 de 55 =

1/8 de 72 =

1/6 de 24 =

1/6 de 36 =

1/8 de 72 =

1/5 de 15 =

1/9 de 36 =

1/8 de 56 =

1/6 de 48 =

2 Calcular fracciones sencillas de un número:

2 5
2
5

de 20

EJEMPLO

1º. Dividimos 20 entre 5

2º. Multiplicamos el resultado por 2

4 X 2 = 8

20 : 5 = 4 ;

2 3
2
3

de 12 =

3 4
3
4

de 20 =

3 5
3
5

de 20 =

3 5
3
5

de 30

2 4
2
4

de 8 =

2 6
2
6

de 24 =

3 8
3
8

de 16 =

3 8
3
8

de 40 =

4 3
4
3

de 15=

3 6
3
6

de 18 =

2 3
2
3

de 15

3 8
3
8

de 40 =

3 7
3
7

de 35 =

5 7
5
7

de 14 =

2
2

10

de 30 =

2 5
2
5

de 30 =

4 9
4
9

de 18 =

3 2
3
2

de 16 =

2 9
2
9

de 27 =

5 8
5
8

de 24 =

26

C.P."Fco. Valdés".Cálculo mental y juegos matemáticos"

PORCENTAJES

1.

Calcular sencillos %

 
   

EJEMPLO

   

3

% de 500

Dividimos entre 100 y multiplicamos por 3

 
 

500

: 100 = 5 ;

5 X 3 = 15

2

% de 80 =

4 % de 700 =

7 % de 600 = 4 % de 500 = 8 % de 2000 = 5 % de 1000 = 8 % de 3000 = 4 % de 5000 =

3 % de 1200 = 2 % de 2000 = 1 % de 1500 = 4 % de 6000 = 7 % de 3000 = 9 % de 6000 =

4

% de 200 =

5 % de 500 =

5

% de 700 =

9 % de 600 =

8

% de 300 =

7 % de 500 =

9

% de 400 =

6 % de 800 =

3

% de 700 =

1 % de 300 =

2.

Seguimos calculando porcentajes.

 
   

EJEMPLO

   

8

% de 30

1º. Multiplicamos 8 x 30 = 240 2º. Dividimos entre 100;

 

240

: 100 = 2,4

2

% de 80 =

7 % de 20 =

9 % de 80 = 6 % de 60 = 8 % de 40 = 5 % de 70 = 4 % de 20= 3 % de 20 =

8 % de 20 = 7 % de 70 = 3 % de 90 = 5 % de 60 = 4 % de 80 = 6 % de 40 =

 

4

% de 70 =

8 % de 70 = 9 % de 40 =

10 % de 90 =

5

% de 60 =

6 % de 70 =

3

% de 60 =

8 % de 60 =

6

% de 40 =

5 % de 30 =

ENTRETENIMIENTOS Y JUEGOS MATEMÁTICOS

1

Coloca las cifras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 en los espacios de este cuadrado, teniendo

en cuenta que no pueden estar dos números consecutivos formando frontera por

línea ni vértice.

cuadrado, teniendo en cuenta que no pueden estar dos núme ros consecutivos formando frontera por línea
cuadrado, teniendo en cuenta que no pueden estar dos núme ros consecutivos formando frontera por línea
cuadrado, teniendo en cuenta que no pueden estar dos núme ros consecutivos formando frontera por línea
cuadrado, teniendo en cuenta que no pueden estar dos núme ros consecutivos formando frontera por línea
cuadrado, teniendo en cuenta que no pueden estar dos núme ros consecutivos formando frontera por línea
cuadrado, teniendo en cuenta que no pueden estar dos núme ros consecutivos formando frontera por línea
cuadrado, teniendo en cuenta que no pueden estar dos núme ros consecutivos formando frontera por línea
cuadrado, teniendo en cuenta que no pueden estar dos núme ros consecutivos formando frontera por línea
cuadrado, teniendo en cuenta que no pueden estar dos núme ros consecutivos formando frontera por línea

27

C.P."Fco. Valdés".Cálculo mental y juegos matemáticos"

3 a) ¿Qué número falta por poner en la casilla de la derecha?

1

1

2

3

5

8

13

21

1 1 2 3 5 8 13 21

b)

Coloca los números anteriores en la cruz, de forma que las casillas horizontales, sumen lo mismo que las verticales.

casillas horizontales, sumen lo mi smo que las verticales. 3. Coloca las cifras 1, 2, 3,
casillas horizontales, sumen lo mi smo que las verticales. 3. Coloca las cifras 1, 2, 3,
casillas horizontales, sumen lo mi smo que las verticales. 3. Coloca las cifras 1, 2, 3,
casillas horizontales, sumen lo mi smo que las verticales. 3. Coloca las cifras 1, 2, 3,
casillas horizontales, sumen lo mi smo que las verticales. 3. Coloca las cifras 1, 2, 3,
casillas horizontales, sumen lo mi smo que las verticales. 3. Coloca las cifras 1, 2, 3,
casillas horizontales, sumen lo mi smo que las verticales. 3. Coloca las cifras 1, 2, 3,
casillas horizontales, sumen lo mi smo que las verticales. 3. Coloca las cifras 1, 2, 3,
casillas horizontales, sumen lo mi smo que las verticales. 3. Coloca las cifras 1, 2, 3,
casillas horizontales, sumen lo mi smo que las verticales. 3. Coloca las cifras 1, 2, 3,
casillas horizontales, sumen lo mi smo que las verticales. 3. Coloca las cifras 1, 2, 3,
casillas horizontales, sumen lo mi smo que las verticales. 3. Coloca las cifras 1, 2, 3,
casillas horizontales, sumen lo mi smo que las verticales. 3. Coloca las cifras 1, 2, 3,
casillas horizontales, sumen lo mi smo que las verticales. 3. Coloca las cifras 1, 2, 3,
casillas horizontales, sumen lo mi smo que las verticales. 3. Coloca las cifras 1, 2, 3,
casillas horizontales, sumen lo mi smo que las verticales. 3. Coloca las cifras 1, 2, 3,
casillas horizontales, sumen lo mi smo que las verticales. 3. Coloca las cifras 1, 2, 3,
casillas horizontales, sumen lo mi smo que las verticales. 3. Coloca las cifras 1, 2, 3,
casillas horizontales, sumen lo mi smo que las verticales. 3. Coloca las cifras 1, 2, 3,
casillas horizontales, sumen lo mi smo que las verticales. 3. Coloca las cifras 1, 2, 3,
casillas horizontales, sumen lo mi smo que las verticales. 3. Coloca las cifras 1, 2, 3,
casillas horizontales, sumen lo mi smo que las verticales. 3. Coloca las cifras 1, 2, 3,
casillas horizontales, sumen lo mi smo que las verticales. 3. Coloca las cifras 1, 2, 3,
casillas horizontales, sumen lo mi smo que las verticales. 3. Coloca las cifras 1, 2, 3,
casillas horizontales, sumen lo mi smo que las verticales. 3. Coloca las cifras 1, 2, 3,

3. Coloca las cifras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 en las casillas del dibujo, de tal forma que cada número de la casilla superior sea la suma de los dos números de las casillas inferiores en las que se apoya.

números de las casillas inferiores en las que se apoya. 4 Coloca las cifras 1, 2,
números de las casillas inferiores en las que se apoya. 4 Coloca las cifras 1, 2,
números de las casillas inferiores en las que se apoya. 4 Coloca las cifras 1, 2,
números de las casillas inferiores en las que se apoya. 4 Coloca las cifras 1, 2,
números de las casillas inferiores en las que se apoya. 4 Coloca las cifras 1, 2,
números de las casillas inferiores en las que se apoya. 4 Coloca las cifras 1, 2,
números de las casillas inferiores en las que se apoya. 4 Coloca las cifras 1, 2,
números de las casillas inferiores en las que se apoya. 4 Coloca las cifras 1, 2,
números de las casillas inferiores en las que se apoya. 4 Coloca las cifras 1, 2,
números de las casillas inferiores en las que se apoya. 4 Coloca las cifras 1, 2,
números de las casillas inferiores en las que se apoya. 4 Coloca las cifras 1, 2,
números de las casillas inferiores en las que se apoya. 4 Coloca las cifras 1, 2,
números de las casillas inferiores en las que se apoya. 4 Coloca las cifras 1, 2,
números de las casillas inferiores en las que se apoya. 4 Coloca las cifras 1, 2,
números de las casillas inferiores en las que se apoya. 4 Coloca las cifras 1, 2,
números de las casillas inferiores en las que se apoya. 4 Coloca las cifras 1, 2,
números de las casillas inferiores en las que se apoya. 4 Coloca las cifras 1, 2,
números de las casillas inferiores en las que se apoya. 4 Coloca las cifras 1, 2,
números de las casillas inferiores en las que se apoya. 4 Coloca las cifras 1, 2,
números de las casillas inferiores en las que se apoya. 4 Coloca las cifras 1, 2,

4 Coloca las cifras 1, 2, 3, 4, 5 y 6 , empezando por la izquierda, de manera que el número formado por la 1ª y 2ª cifras, sea múltiplo de dos; el formado por la 2ª y 3ª cifras se múltiplo de tres y así sucesivamente. El formado por la 5ª y 6ª es múltiplo de seis

ivamente. El formado por la 5ª y 6ª es múltiplo de seis 5 Resuelve este criptograma
ivamente. El formado por la 5ª y 6ª es múltiplo de seis 5 Resuelve este criptograma
ivamente. El formado por la 5ª y 6ª es múltiplo de seis 5 Resuelve este criptograma
ivamente. El formado por la 5ª y 6ª es múltiplo de seis 5 Resuelve este criptograma
ivamente. El formado por la 5ª y 6ª es múltiplo de seis 5 Resuelve este criptograma
ivamente. El formado por la 5ª y 6ª es múltiplo de seis 5 Resuelve este criptograma

5 Resuelve este criptograma :

6

 

8

 

9

_

_

_

_

_

_

 

2

5

3

_

_

_

_

0

9

_

_

_

 

4

 

_

_

_

 

0

4

 

_

_

_

_

_

_

_

 

28

C.P."Fco. Valdés".Cálculo mental y juegos matemáticos"

0

0

0

0

6 ¿Es posible , mediante cinco cifras impares ( 1, 3, 5, 7, 9 ) sumar 20?

7 Completa este producto:

 

7

 

_

_

 

x

 

_

_

_

 

9

 

_

_

_

_

_

3

1

9

 

_

_

8 Una ventana cuadrada mide 1 metro de lado. Como está orientada al sur y entraba demasiada luz, se decidió disminuir su tamaño a la mitad tapando parte de ella. Tras realizarlo se encontró que la nueva ventana, seguía teniendo forma de cuadrado y su altura y anchura seguían teniendo 1 metro. ¿Sabrías encontrar la solución a este problema?

9 ¿Serías capaz de dividir esta tarta en 8 trozos iguales realizando sólo tres cortes?

tarta en 8 trozos iguales realizando sólo tres cortes? 10 Esta cruz está formada por diecisiete

10 Esta cruz está formada por diecisiete monedas. Si contamos las monedas desde

el pie de la cruz hasta cualquiera de los tres extremos de arriba, siempre sumaremos once. El problema consiste en retirar dos monedas solamente, sin que varíen las sumas de once monedas, que hemos dicho, es decir la suma de las monedas desde la base de la cruz hasta los extremos, sigue siendo once.

que hemos dicho, es decir la su ma de las monedas desde la base de la

29

C.P."Fco. Valdés".Cálculo mental y juegos matemáticos"

EJERCICIOS CON PALILLOS

11 Moviendo tan sólo dos palillos, hay que conseguir que la moneda quede fuera de la copa.

hay que conseguir que la moneda quede fuera de la copa. 12 Moviendo sólo un palillo,

12 Moviendo sólo un palillo, hacer que se cumpla esta igualdad:

sólo un palillo, hacer que se cumpla esta igualdad: 13 Estos palillos están formando triá ngulos
sólo un palillo, hacer que se cumpla esta igualdad: 13 Estos palillos están formando triá ngulos

13 Estos palillos están formando triángulos equiláteros. Retirando dos palillos debemos dejar dos triángulos equiláteros.

palillos están formando triá ngulos equiláteros. Retirando dos palillos debemos dejar dos triángulos equiláteros. 30

30

C.P."Fco. Valdés".Cálculo mental y juegos matemáticos"

14 Con seis palillos, construir o formar ocho triángulos .

15 Retirando sólo dos palillos, debemos obtener dos cuadrados.

Retirando sólo dos palillos, debemos obtener dos cuadrados. 16 Con cinco palillos intenta constr uir dos

16 Con cinco palillos intenta construir dos triángulos equiláteros.

17 Convertir estos tres cuadrados en cuatro, moviendo tan sólo cuatro palillos.

cuadrados en cuat ro, moviendo tan sólo cuatro palillos. 18 Tenemos esta rueda hexagonal: Tienes que

18 Tenemos esta rueda hexagonal: Tienes que obtener tres triángulos equiláteros:

1º Moviendo solamente cuatro palillos. 2º Moviendo solamente tres palillos.

obtener tres triángulos equiláteros: 1º Moviendo solamente cuatro palillos. 2º Moviendo solamente tres palillos. 31

31

C.P."Fco. Valdés".Cálculo mental y juegos matemáticos"

19.- A partir de la siguiente figura, cambiar de posición dos palillos y obtener cuatro cuadrados iguales.

posición dos palillos y obtener cuatro cuadrados iguales. 20. Con las cifras: 0 – 1 –

20. Con las cifras: 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 debemos formar dos

números de cinco cifras cada uno de ellos, de tal manera, que la diferencia entre ambos sea la menor posible. 21. Un tirador presumía en una caseta de feria diciendo que era capaz de no fallar ningún disparo. El dueño de la caseta le propuso hacer 16 disparos y que cada diana que hiciese le daría un euro y que cada disparo fallado, el tirador debería pagar 60 céntimos. Al final, ninguno tuvo que pagar nada al otro. ¿Cuántos disparos acertó el tirador?

32

C.P."Fco. Valdés".Cálculo mental y juegos matemáticos"

SOLUCIONES

1. Hay varias soluciones. Una posible sería:

1

3

5

7

8

2

4

6

2. a) El número que continúa la serie es el 34.

b) Puede haber más de una colocación

 

5

 

3

13 1

2

8

21

 

1

 

34

21

1

1 5

34

8

13

 

3

 

2

3. Este ejercicio puede presentar más de una solución, aquí proponemos dos.

 

8

3

 

6

9

 

7

1

2

4

5

5

7

9

8

33

C.P."Fco. Valdés".Cálculo mental y juegos matemáticos"

1

4

3

6

2

4.

 

1

6

3 2

5

4

Otra posible solución:

 
 

3

2

1 6

5

4

5. Como 3 x 9 = 27, la última cifra de la resta final es un 7, y la cifra central del

divisor un 4, para que, con las dos unidades de arrastre dé 4.

El 2 que aparece en el primer producto parcial nos indica que la cifra que falta en

el cociente es un 8.

La primera cifra del divisor ha de ser un 7, ya que el 8 da un producto demasiado

grande y el 6 demasiado pequeño.

La división completa:

6

3

8

8

9

7